Entreprise : SCI LE BOIS BRIGNARD - SIREN 326 354 446
Identité
(Entreprise radiée le 18/07/2022)
Dénomination
SCI LE BOIS BRIGNARD
SIREN (siège)
326 354 446
Date d'immatriculation au RNE
20/09/1983
Date de fin de la personne morale
19/09/2033
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
3445.35 EUR
Adresse du siège
LE BOIS BRIGNARD 22550 HENANBIHEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REIGNER GENEVIEVE , MARIE , JOSEPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
Matignon
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE MARYVONNE
Nom d'usage
LEMERCIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
La bouillie
Nom, Prénom(s)
VITEL PAUL-ANTOINE , RENE , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Pleneuf Val-André
Nom, Prénom(s)
HAUDEBOURG ANTOINE , JACQUES , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
La bouillie
Nom, Prénom(s)
BOSSARD RENE , BERNARD , JEAN-PIERRE , ALFRED
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Ruca
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/09/1983
Siret
32635444600014
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'achat, la vente ou la construction, la gestion, l'Exploitation de tous immeubles
Adresse
rue Jean-Baptiste Corbel
22550 , Hénanbihen - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7702
Date d'ajout
18/07/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/07/2022
Description
Dissolution à compter du 22/04/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 22/04/2022, liquidateur : VITEL Paul-Antoine, René, Marie, siège de la liquidation : 22 Rue de l' Hôtel de Ville 22370 Pléneuf-Val-André, parution de la publicité légale : actu.fr paru le 05/05/2022
Numéro d'observation
7529
Date d'ajout
11/07/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 22/04/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).