Entreprise : JUS DE FRUITS CARAIBES - SIREN 326 333 416
Identité
Dénomination
JUS DE FRUITS CARAIBES
Sigle
JFC
SIREN (siège)
326 333 416
Date d'immatriculation au RNE
07/01/1983
Début d’activité
27/12/1982
Date de fin de la personne morale
06/01/2082
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Fabrication Conditionnement commercialisation importation exportation de jus de fruits et produits alimentaires
Code APE
1032Z - Préparation de jus de fruits et légumes
Capital social
820000 EUR
Adresse du siège
98 IMP GEORGES CLAUDE 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAMLA ALAIN , DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
AUBERY EDOUARD , MARIE , JOSEPH
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Cologne
Nom, Prénom(s)
AUBERY ALEXANDRE , MARIE , JOSEPH
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Petit-Bourg
Nom, Prénom(s)
AUBERY ALEXANDRE , MARIE , JOSPEH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Petit-Bourg
Dénomination
JPA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DAH
Qualité
Membre
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/12/1982
Siret
32633341600013
Code APE
1032Z - Préparation de jus de fruits et légumes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication Conditionnement commercialisation importation exportation de jus de fruits et produits alimentaires
Adresse
98 IMP GEORGES CLAUDE
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4886
Date d'ajout
06/10/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2014 :Partant : ADG INTERNATIONAL (SA), Commissaire aux comptes titulaireNouveau : CARIB AUDIT & CONSEIL (SAS), Commissaire aux comptes titulaireNouveau : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE (SACA), Commissaire aux comptes suppléant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).