Entreprise : CYCLES ARROW - SIREN 326 285 632
Identité
Dénomination
CYCLES ARROW
SIREN (siège)
326 285 632
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1983
Date de fin de la personne morale
24/01/2082
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
346059.27 EUR
Adresse du siège
ODET 29500 ERGUE GABERIC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ERGUE GABERIC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOLLORE GUENAEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1925
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
GORIOUX VINCENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
MASIULIS LAURENT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
NGO BILIM JULIENNE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
PIED LUCIEN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1934
Commune de résidence
HERBIGNAC
Nom, Prénom(s)
THOMAZO YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
29110 CONCARNEAU
Nom, Prénom(s)
VION CLAUDE
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1939
Commune de résidence
QUIMPER
Dénomination
BOLLORE EXPANSION
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
QUIMPER
Dénomination
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Qualité
Vice-Président
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/09/1987
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/09/1987
Siret
32628563200021
Code APE
3116
Adresse
ODET
29500 , ERGUE GABERIC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ERGUE GABERIC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5601
Date d'ajout
05/12/1990
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 5 OCTOBRE 1990, MR MATHIS MICHEL A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR LE BRETON JEAN-PIERRE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4481
Date d'ajout
02/11/1988
Description
PAR JUGEMENT DU 18 MARS 1988, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A HOMOLOGUE LE PLAN DE CESSION PROPOSE PAR LES GROUPES "MEGYERIE" ET "BOLLORE EXPANSION" ET DESIGNE, ME SORET; 20, RUE DU PARC, QUIMPER, EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN. A COMPTER DU 18/03/88
Numéro d'observation
4146
Date d'ajout
18/10/1988
Description
PAR JUGEMENT DU 11 MARS 1988, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A FIXE ET REPORTE AU 31 DECEMBRE 1986, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE A COMPTER DU 11/03/88
Numéro d'observation
2109
Date d'ajout
19/05/1988
Description
- ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS A QUIMPER 10, RUE PIERRE BROSSOLETTE CESSATION DE TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE A COMPT. DU 05.04.88 PAR SUITE DE VENTE DU FONDS A LA SOCIETE ARROW PRESTIGE (JUGEMENT D'HOMOLOGATION DE PLAN DE CESSION DU T.C. QUIMPER EN DATE DU 18.03.88) A COMPTER DU 05/04/88
Numéro d'observation
430
Date d'ajout
28/01/1988
Description
PAR JUGEMENT DU 8 JANVIER 1988, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIM_ PER A PROLONGE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS EN VUE DE L'ELABORATION D'UN PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT 4 A COMPTER DU 08/01/88
Numéro d'observation
4220
Date d'ajout
03/11/1987
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1987, LE TRIBUNAL DE COMMER- CE QUIMPER A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE; JUGE COMMISSAIRE, M.LE BRETON; ADMINISTRATEUR, ME SORET, 20, RUE DU PARC, QUIMPER - REPRESENTANT DES CREANCIERS, ME CORRE, 19, RUE VIS QUIMPER. A COMPTER DU 17/09/87
Numéro d'observation
3120
Date d'ajout
07/09/1987
Description
Augmentation du capital PORTE A LA SOMME DE 2 270 000 FRS AU LIEU DE 1 000 000 FRS A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1986. ADOPTION DE LA FORMULE CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DIRECTOIRE REGIE PAR LES ARTICLES 118 A 150 DE LA LOI SUR LES SOCIETES COMMERCIALES A COMPTER DU 3 DECEMBRE 1986. MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL FIXEE DESORMAIS AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE A COMPTER DU 3 DECEMBRE 1986. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A QUIMPER, ERGUE GABERIC, ODET A COMPTER DU 3 DECEMBRE 1986. ANCIEN SIEGE : 10 RUE PIERRE BROSSOLETTE QPER (P.V. A.G.E. DU 3 DECEMBRE 1986). . NOMINATION DE MADEMOISELLE NGO BILIM JULIENNE EN QUALITE D'ADMI- MINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR GRUSON JULES DEMISSION- NAIRE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1986. (P.V. A.G.O. REUNIE EXTRAORDINAIREMENT LE 1ER AVRIL 1986) . NOMNATION DE MONSIEUR MASIULIS LAURENT EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL MANDATAIRE DE LA SOCIETE. A COMPTER DU 30 OCTOBRE 1986. (REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 OCTOBRE 1986) . NOMINATION DE MONSIEUR JOSE ALVAREZ EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 3.12.86. NOMINATION DE MONSIEUR BEAUGRAND JACQUES EN QUALITE DE VICE- PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 3.12.86. NOMINATION DE MONSIEUR CLAUDE VION EN QUALITE DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE A COMPTER DU 3.12.86 NOMINATION DE MONSIEUR LAURENT MASIULIS EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU 3.12.86. (DELIBERATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 3 DECEMBRE 1986) . DEMISSION DE MADEMOISELLE NGO BILIM DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRA TEUR ELLE EST NOMME MENBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE A COMPTER DU 3.12.86. DEMISSION DE MONSIEUR PIED LUCIEN DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRA- TEUR IL EST NOMME MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE A COMPTER DU 3.12.86. NOMINATION DE MONSIEUR BOLLORE GUENAEL EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE A COMPTER DU 3.12.86. NOMINATION DE LA SA BOLLORE EXPANSION REPRESENTE PAR MONSIEUR JACQUES BEAUGRAND EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE A COMPTER DU 3.12.86 . DATE DEPOT : 15 MAI 1987 - PUBLICITE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 21 JUIN 1986, DU 8 NOVEMBRE 1986 ET DU 24 JANVIER 1987. A COMPTER DU 03/12/86
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
REDRESSEMENT JUDICIAIRE (JUGT DU TC QUIMPER DU 18 SEPTEMBRE 1987) LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 270 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 346 059.27 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).