Entreprise : SOC CHAMB AUTOMAT DISTRIB MATER PROGRAM - SIREN 326 215 555
Identité
Dénomination
SOC CHAMB AUTOMAT DISTRIB MATER PROGRAM
Sigle
SCAMP
SIREN (siège)
326 215 555
Date d'immatriculation au RNE
16/02/1983
Date de fin de la personne morale
15/02/2082
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
457347.05 EUR
Adresse du siège
LD PARC TECHNOLOGIQUE 73370 LE BOURGET-DU-LAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAVOIE TECHNOLAC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEAUNE ROBERT , JEAN-BAPTISTE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1936
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
BROGLIO JEAN-PIERRE-
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Chambéry
Nom, Prénom(s)
BOTALLA MARTINE
Nom d'usage
BORDELLIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Saint-Thibaud-de-Couz
Dénomination
CABINET P. GARCIN -
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chambéry
Dénomination
CELLIER S.A.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Aix-les-Bains
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
32621555500037
Enseigne
SCAMP
Code APE
722Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
AUTOMATISMES INDUSTRIELS,
Adresse
LD PARC TECHNOLOGIQUE SAVOIE TECHNOLAC
73370 , Le Bourget-du-Lac - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAVOIE TECHNOLAC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
36039
Date d'ajout
23/10/2019
Description
- Suite à une erreur technique les mentions relatives à la procédure collective avaient été retirées du 31/12/2014 jusqu'au 23/10/2019.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
16/02/1983
Description
Historique des observations depuis le 16/02/1983 : - PUBLICITE DE CONSTITUTION: L'ESSOR SAVOYARD. - DATE DE COMMENCEMENT A L'ORIGINE:LE 15.02.1983. - FONDS PRECEDENT: CHAMBERY,8 BOULEVARD GAMBETTA DU 01.01.1984 AU 31.12.1987. -FONDS PRECEDENTS : CHAMBERY,132 RUE DES BERNAR- DINES-DU 15.02.83 AU 01.01.84 - ET CHAMBERY, 8 BD GAMBETTA - DU 01.01.84 AU 31.12.87. - VENTE DU FONDS A LA SARL SCAMP INDUSTRIE.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 01/04/1993. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).