Entreprise : METALLERIE DE LA MAYENNE - SIREN 326 215 159
Identité
Dénomination
METALLERIE DE LA MAYENNE
SIREN (siège)
326 215 159
Date d'immatriculation au RNE
01/07/1983
Début d’activité
25/02/1983
Date de fin de la personne morale
30/06/2082
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Façonnage,transformation des métaux en feuilles,tubes et profils,acier, alliage léger,inox,laiton,cuivre,résine de polyester,sérigraphie,équipement
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Capital social
261000 EUR
Adresse du siège
RTE DE MAYENNE 53150 MONTSURS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z A DE BEL AIR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLER GWENAELLE
Nom d'usage
TROLET
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
MONTSURS
Nom, Prénom(s)
TROLET PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
MONTSURS
Nom, Prénom(s)
TROLET EMILIEN , PHILIPPE , MARTIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1994
Commune de résidence
Gesnes
Dénomination
CIFRALEX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/02/1983
Siret
32621515900038
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Façonnage,transformation des métaux en feuilles,tubes et profils,acier, alliage léger,inox,laiton,cuivre,résine de polyester,sérigraphie,équipement
Adresse
RTE DE MAYENNE
53150 , MONTSURS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z A DE BEL AIR
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2882
Date d'ajout
14/05/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2019 : Nouveau : TROLET Emilien, Philippe, Martin, Directeur général Journal:Le Haut Anjou du 17.05.2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5271
Date d'ajout
30/10/2017
Description
Transformation de la société à compter du 29/09/2017 Ancienne forme : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance (SADIR) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Journal d'annonces légales : Haut Anjou du 03/11/2017 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/09/2017 : Partant : VEILLEPEAU Jean Pierre, Commissaire aux comptes suppléant Partant : DANEAU Dominique, Membre du conseil de surveillance Partant : GUILLER Marie Josèphe, Membre du conseil de surveillance Partant : GUILLER Gerard, Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance Changement de qualité : TROLET Patrick, Président du directoire, Membre du directoire devient Président Changement de qualité : TROLET Gwenaëlle, Directeur général, Membre du directoire devient Directeur général Modifié : CIFRALEX (SACA), Commissaire aux comptes titulaire
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).