Entreprise : C.M.I.V. - INDUSTRIE - SIREN 326 160 223
Identité
Dénomination
C.M.I.V. - INDUSTRIE
SIREN (siège)
326 160 223
Date d'immatriculation au RNE
04/01/1983
Date de fin de la personne morale
03/01/2033
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE CHAMPFLEURY 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Veyrins-Thuellin
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VILLEBROD PASCAL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Morestel
Nom, Prénom(s)
PROST BOUCLE MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
CABINET SADEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
29/08/1988
Siret
32616022300029
Code APE
3320A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Activité principale
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Adresse
1 RUE DE CHAMPFLEURY
38630 , LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/11/1993
Siret
32616022300037
Code APE
3320A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Activité principale
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Adresse
LE VILLAGE
38630 , CORBELIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/010286
Date d'ajout
15/12/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 14/12/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/010245
Date d'ajout
15/12/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 14/12/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/002168
Date d'ajout
28/02/2017
Description
Ordonnance du président du tribunal de commerce de VIENNE du 28/02/2017 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : Maître ROUMEZI Christophe Cs 91014 14 Rue Édouard Herriot 38307 BOURGOIN-JALLIEU en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F11/003471
Date d'ajout
03/05/2011
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/06/2010
Numéro d'observation
F10/008855
Date d'ajout
29/12/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 14/12/2010 prononçant la CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE. Liquidateur-judiciaire : Maître BERMOND J.Y. 14 RUE EDOUARD HERRIOT BP 68 38302 BOURGOIN JALLIEU CÉDEX
Numéro d'observation
F10/005931
Date d'ajout
02/09/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 31/08/2010 prolongeant la période d'observation jusqu'au 09/03/2011, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F10/003597
Date d'ajout
25/05/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 25/05/2010 prononçant l'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CESSION au profit de la société SOMEP INDUSTRIES - SAS, dont le siège est à MORESTEL (38510) 147, Route N°2 - ZI Les Marais, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 453 782 211, avec clause de substitution au profit d'une société à constituer.
Numéro d'observation
F10/001780
Date d'ajout
09/03/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 09/03/2010 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur VERMOREL Philippe Juge commissaire suppléant : Monsieur CAPPEAU Guy Mandataire judiciaire : Maître BERMOND J.Y. 14 RUE EDOUARD HERRIOT BP 68 38302 BOURGOIN JALLIEU CÉDEX Administrateur judiciaire : la selarl BAULAND, GLADEL & MARTINEZ 40 RUE DE BONNEL 69003 LYON mission : assurer seul et entièrement l'administration de la société Date de cessation des paiements : 25/01/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Vienne.
Numéro d'observation
F07/000783
Date d'ajout
20/03/2007
Description
Modification autre FUSION PAR ABSORPTION DE LA SAS CHAUDRONNERIE ET METALLERIE INDUSTRIELLES DE VEYRINS C.M.I.V. (RCS BOURGOIN JALLIEU B 434 069 753) AVEC EFFET RETROACTIF AU 01/10/2005 date d'effet : 22/09/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).