Entreprise : LAURENCE LAFONT CONSEIL - SIREN 326 127 412
Identité
(Entreprise radiée le 06/02/2018)
Dénomination
LAURENCE LAFONT CONSEIL
SIREN (siège)
326 127 412
Date d'immatriculation au RNE
19/10/1995
Fermeture de l'établissement - 32612741200020
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2017
Fermeture de l'établissement - 32612741200012
- Date d'effet de la fermeture : 01/09/1995
Date de fin de la personne morale
18/10/2043
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
320430 EUR
Adresse du siège
29 RUE HOCHE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAPOANI MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Sèvres
Nom, Prénom(s)
LAFONT JULIA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
LAFONT THOMAS
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Clamart
Nom, Prénom(s)
LAFONT MATTHIEU
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Meudon
Dénomination
DFM EXPERTISE ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET ITHIER Expert comptable commissaires aux comptes
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Milly-la-Forêt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/12/1982
Siret
32612741200012
Code APE
742C
Adresse
11 RUE VIGNON
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/12/1982
Siret
32612741200020
Code APE
7410Z - Activités spécialisées de design
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le conseil en industrie et styliste dans les domaines de la lunetterie, mode, décoration et objets de maison et plus généralement toutes activités se rattachant directement ou indirectement à l'objet social afin D'en faciliter l'extension et le développement
Adresse
29 RUE 29 Rue HOCHE
92130 , Issy-les-Moulineaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
47635
Date d'ajout
06/02/2018
Description
Radiation. Fusion absorption par La société OPTIQUE PHILIPPE LAFONT O.PH.L, SA, 29 rue Hoche 92130 ISSY LES MOULINEAUX, 950 041 707 RCS NANTERRE, avec effet fiscal et comptable au 01/01/2017. Le 30/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
75607
Date d'ajout
26/11/2001
Description
Fusion absorption de la société F.l.t. sa (389 312 018 Rcs Lons le saunier) à compter du 28 septembre 2001 -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/10/1995
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).