Entreprise : MALLET ET CIE SNC - SIREN 326 125 598
Identité
Dénomination
MALLET ET CIE SNC
SIREN (siège)
326 125 598
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1982
Début d’activité
01/12/1982
Dissolution
- Date de dissolution : 31/12/2004
Date de fin de la personne morale
30/12/2032
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activités principales de l’objet social
exploitation forestière scierie mécanique fabrication de parquets lambris scierie parquetterie
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APRM
1610AQ - Sciage et rabotage du bois
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
MARTRON 17270 BORESSE-ET-MARTRON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MALLET JEAN , YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Boresse-et-Martron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1982
Siret
32612559800010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
exploitation forestière scierie mécanique fabrication de parquets lambris scierie parquetterie
Code APRM
1610AQ - Sciage et rabotage du bois
Adresse
MARTRON
17270 , BORESSE-ET-MARTRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
473
Date d'ajout
17/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 10/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52267
Date d'ajout
25/09/2019
Description
Dissolution à compter du 2/9/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 2/9/2019 siège de la liquidation Le Bourg Martron BORESSE ET MARTRON parution de la publicité légale Haute saintonge du 20/9/2019
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
31/12/1982
Description
Historique des observations depuis le 31/12/1982 : FONDS RECU EN LOCATION GERANCE DE MONSIEUR MALLET YVES DU 1.12.1982 POUR UN AN RENOUVELABLE ACHAT A TITRE PERSONNEL DE L'ACTIVITE SCIERIE PARQUETTERIE DES ANCIENS ETS GABOULEAU A SOYAU A COMPTER DU 16.5.83 AU 16.12.94 DEPART DE MONSIEUR MALLET YVES DE SES FONCTIONS DE GERANT AU 17.11.94 FIN DE LA LOCATION GERANCE ACHAT DU FONDS A MONSIEUR MALLET YVES AU PRIX STIPULE DE 7.000 F ELECTION DE DOMICILE POUR LES OPPOSITIONS ETUDE DE ME DUHARD NOTAIRE A ST AIGULIN A COMPTER DU 31 DECEMBRE 2001 DEMISSION DE MONSIEUR MALLET JACKY GERANT A COMPTER DU 1ER JANVIER 2005 FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE A SARL SCIERIE MALLET
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).