Entreprise : BTP IMMOBILIER - SIREN 326 094 224
Identité
(Entreprise radiée le 05/11/2018)
Dénomination
BTP IMMOBILIER
SIREN (siège)
326 094 224
Date d'immatriculation au RNE
10/04/2006
Date de fin de la personne morale
09/04/2032
Forme juridique
Société civile de placement immobilier
Capital social
760000 EUR
Adresse du siège
41 RUE DU CAPITAINE GUYNEMER 92400 COURBEVOIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHACCOUR JEAN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Cunac
Nom, Prénom(s)
SCHREINER PASCAL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Marlenheim
Nom, Prénom(s)
BLICQ OLIVIER
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
BARTOUT FRANCIS
Qualité
Membre du conseil de surveillance, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
PAIHMES
Nom, Prénom(s)
MARTINIER HUBERT
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Chambéry
Nom, Prénom(s)
DEDOUIT JEAN , JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET ESCOFFIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
CABINET P CASTAGNET
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE CAILLAU DEDUIT ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SCI AVIP SCPI SELECTION
Qualité
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FIDUCIAL GERANCE
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
APPSCPI
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Dénomination
KERNERS INVESTISSEMENTS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Cannes La Bocca
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/04/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1990
Siret
32609422400036
Code APE
702C
Adresse
5 RUE FREDERIC BASTIAT
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/04/2000
Siret
32609422400044
Code APE
702C
Adresse
35 RUE DE ROME
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/12/1982
Siret
32609422400069
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION ET LOCATION D'UN PATRIMOINE IMMOBILIER LOCATIF -
Adresse
41 RUE 41 Rue CAPITAINE GUYNEMER
92400 , Courbevoie - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/09/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/04/2006
Siret
32609422400051
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
24 RUE JACQUES IBERT
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
86216
Date d'ajout
05/11/2018
Description
Radiation. Fusion absorption par la société FICOMMERCE, Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable - RCS Nanterre 337 633 861 Le 11/05/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
56080
Date d'ajout
10/04/2006
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).