Entreprise : MONDIAL BIJOUX - SIREN 326 071 511
Identité
Dénomination
MONDIAL BIJOUX
SIREN (siège)
326 071 511
Date d'immatriculation au RNE
03/04/2006
Début d’activité
17/01/2006
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 32607151100025
- Date d'effet de la fermeture : 17/01/2006
Date de fin de la personne morale
02/04/2081
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Création, conception, fabrication, achat, importation, exportation et vente aux revendeurs de tous articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et cadeaux.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
6 AV DE SAUNIER 07160 LE CHEYLARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FEUILLERAT FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
GAUDILLAT JEAN-JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Valence
Dénomination
ETS G. LEGROS - LES BIJOUX G.L.
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Le Cheylard
Dénomination
CABINET JEAN CLAUDE ESCOFFIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bourg-de-Péage
Dénomination
C.R.M.D.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Valence
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/01/2006
Siret
32607151100033
Nom commercial
TIZZIA
Enseigne
OEUVRES D'OR
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Création, conception, fabrication, achat, importation, exportation et vente aux revendeurs de tous articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et cadeaux.
Autres Activités
Création, conception, fabrication, achat, importation, exportation et vente aux revendeurs de tous articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et cadeaux.
Adresse
6 AV DE SAUNIER
07160 , LE CHEYLARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/08/1991
Siret
32607151100025
Code APE
514S
Adresse
426 RUE DE BOURGOGNE
71680 , CRECHES-SUR-SAONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3472
Date d'ajout
25/03/2021
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par ordonnance du 02/03/2021, le président du tribunal de commerce d’Aubenas a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître Frédéric TORELLI en lieu et place de Maître Frédéric TORELLI ès nomsDate d'effet : 02/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/000465
Date d'ajout
30/01/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 28/01/2014 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 28/01/2014, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F13/003174
Date d'ajout
25/07/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 23/07/2013 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 01/02/2014, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F13/001764
Date d'ajout
23/04/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 23/04/2013 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 01/08/2013, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F13/000539
Date d'ajout
04/02/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas du 01/02/2013 ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec période d' observation jusqu'au 01/08/2013 période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. Mandataire judiciaire : (selarl) MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître Fabrice CHRETIEN 7 RUE VALGELAS 07100 ANNONAY, Maître TORELLI Frédéric 1 BIS RUE RENÉ GRIMAUD 07200 AUBENAS. Date de cessation des paiements : 31/01/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Annonay a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Aubenas.
Numéro d'observation
F08/001234
Date d'ajout
11/07/2008
Description
Nomination ou modification de dirigeant(s) SUIVANT AGE ET O DU 24.06.2008, MR NICOLAS LEFEBVRE A ETE NOMME DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT DE MR JEAN LUC HYVERT DEMISSIONNAIRE, DE PLUS IL A ETE DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 242-29 SUR RENVOI DE L'ARTICLE L 244-1 AL1) DU CODE DE COMMERCE. PUBLICATION : L'HEBDO DE L'ARDECHE DU 04 JUILLET 2008 date d'effet : 24/06/2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
NUMERO SIRET : 326 071 511 00033 CODE APE : 514 S
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).