Entreprise : SCI SAINT CLAIR - SIREN 326 034 725
Identité
Dénomination
SCI SAINT CLAIR
SIREN (siège)
326 034 725
Date d'immatriculation au RNE
27/12/1982
Début d’activité
28/09/1982
Date de fin de la personne morale
26/12/2081
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
La propriété, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'apport ou autrement ¬ usage professionnel
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
138728.61 EUR
Adresse du siège
1 AV FREDERIC MISTRAL 04500 RIEZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURNET MARIE-JEANNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1938
Commune de résidence
Riez
Nom, Prénom(s)
SILVESTRE PASCALE
Nom d'usage
SILVESTRE AILLAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Draguignan
Nom, Prénom(s)
SILVESTRE HERVEY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1938
Commune de résidence
Riez
Nom, Prénom(s)
SILVESTRE OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Marseille 07
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/09/1982
Siret
32603472500019
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'apport ou autrement ¬ usage professionnel
Adresse
1 AV FREDERIC MISTRAL
04500 , RIEZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Digne ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Manosque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Manosque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
777
Date d'ajout
15/05/1995
Description
Augmentation du capital À compter du 24 décembre 1994, le capital social qui s'élevait à 10.000 F a été augmenté de 900.000 francs et porte A : 910.000 Francs.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 910 000.00 FRF nouveau montant : 138 728.61 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).