Entreprise : DOMAINE LE SANG DES CAILLOUX - SIREN 326 020 864
Identité
Dénomination
DOMAINE LE SANG DES CAILLOUX
SIREN (siège)
326 020 864
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1982
Début d’activité
17/12/1982
Date de fin de la personne morale
16/12/2081
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Viticulture
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
4853 RTE DE VACQUEYRAS 84260 SARRIANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERIGOULE FREDERI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Sarrians
Nom, Prénom(s)
SAINT-PIERRE MARION
Nom d'usage
FERIGOULE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Sarrians
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/12/1982
Siret
32602086400012
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Viticulture
Autres Activités
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
4853 RTE DE VACQUEYRAS
84260 , SARRIANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
892
Date d'ajout
27/02/2004
Description
ANCIEN CAPITAL : 33 234 EUROS NOUVEAU : 100 000 EUROS JOURNAL : PAV DU 17 FEVRIER 2004 Date d'effet : 31/12/2003
Numéro d'observation
4895
Date d'ajout
06/10/1995
Description
Transformation de la société DE GAEC EN SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) A COMPTER DU 26/09/1995 DEMISSION DE MR AYMARD FRANCK DE SES FONCTIONS DE COGERANT, A COMPTER DU 26/09/1995 JOURNAL PUBLICATEUR : LE VAUCLUSE AGRICOLE DU 28/09/1995
Numéro d'observation
1915
Date d'ajout
06/07/1989
Description
Transformation de la société DE SCEA EN GAEC, REMPLACEMENT DE MR RICARD PAR MR AYMARD FRANCK EN QUALITE DE CO GERANT, PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE A 30 ANS, A COMPTER DU 28/06/1989 JOURNAL PUBLICATEUR : LE VAUCLUSE AGRICOLE DU 29/06/1989
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 218 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 33 233.89 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).