Entreprise : GFA LA NOUGAREDE - SIREN 326 016 888
Identité
Dénomination
GFA LA NOUGAREDE
SIREN (siège)
326 016 888
Date d'immatriculation au RNE
23/12/1982
Début d’activité
14/02/1953
Date de fin de la personne morale
22/12/2053
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
La mise en valeur, la gestion, l'administration des immeubles à destination agricole qui sont la propriété de la société, l'achat de tous autres immeubles à destination agricole
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
106714.31 EUR
Adresse du siège
LA NOUGAREDE 47440 CASSENEUIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS-MARTIN CORINNE , FRANCOIS
Nom d'usage
MERLE D'AUBIGNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Clamart
Nom, Prénom(s)
MERLE d'AUBIGNE LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Clamart
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/02/1953
Siret
32601688800017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La mise en valeur, la gestion, l'administration des immeubles à destination agricole qui sont la propriété de la société, l'achat de tous autres immeubles à destination agricole
Autres Activités
La mise en valeur, la gestion, l'administration des immeubles à destination agricole qui sont la propriété de la société, l'achat de tous autres immeubles à destination agricole
Adresse
LA NOUGAREDE
47440 , CASSENEUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1374
Date d'ajout
06/09/2001
Description
Il résultaient de l'assemblée générale du 30 juillet 2001 : - La prorogation de la durée de la société pour 50 années supplémentaires soit jusqu'au 14 février 2053 - la nomination de madame Valérie De Turckheim en qualité de cogérante en remplacement de madame Agnès Turckheim. Date d'effet : 30/07/2001 Date d'effet : 30/07/2001
Numéro d'observation
1990
Date d'ajout
30/12/1999
Description
Il résultaient de l'assemblée générale du 06 novembre 1999, la nomination de madame Colette Merle d'Aubigné et de madame Agnès De Turckheim, en qualité de Co-Gerantes en remplacement de Monsieur Gerard Merle d'Aubigné, décédé le courrier français du 17.12.1999 Date d'effet : 06/11/1999 Date d'effet : 06/11/1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 700 000.00 FRF nouveau montant : 106 714.31 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).