Entreprise : SCI CHRYSLAURE - SIREN 326 015 948
Identité
(Entreprise radiée le 31/07/2024)
Dénomination
SCI CHRYSLAURE
SIREN (siège)
326 015 948
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1982
Date de cessation d'activité
31/07/2024
Date de fin de la personne morale
30/12/2042
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Sans activité
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
RUE GAY LUSSAC 27000 EVREUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données validées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEPRINCE Marie-Anne
Nom d'usage
MIREY
Qualité
Liquidateur, Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Trouville-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
MIREY Chrystèle
Nom d'usage
KARAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Pierrelaye
Nom, Prénom(s)
MIREY Laurence
Nom d'usage
GAUDEMER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Fauguernon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1982
Siret
32601594800010
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition d'un terrain industriel et commercial, la construction et la location d'un immeuble sis à EVREUX
Autres Activités
Acquisition d'un terrain industriel et commercial, la construction et la location d'un immeuble sis à EVREUX
Adresse
RUE GAY LUSSAC
27000 , EVREUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données validées issues du guichet unique
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
31/12/1982
Description
Historique des observations depuis le 31/12/1982 : Journal publicateur : EURE INTER $$$17/02/1994 ANCIENNE DENOMINATION : SOCIETE CIVILE CALOUMENOS PERE ET FILS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).