Entreprise : FRANCE CARAVANING SA - SIREN 325 994 366
Identité
Dénomination
FRANCE CARAVANING SA
SIREN (siège)
325 994 366
Date d'immatriculation au RNE
16/12/1982
Date de fin de la personne morale
15/12/2081
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1829388.2 EUR
Adresse du siège
RTE DE L ESPIGUETTE 30240 LE GRAU-DU-ROI FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 15
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE MOUX PHILIPPE
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/03/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/12/1982
Siret
32599436600012
Nom commercial
ELYSEE RESIDENCE
Code APE
552C
Origine du fonds
Création
Activité principale
LA REALISATION EN TOUS LIEUX DE TOUS CAMPINGS CARAVANING CENTRE DE LOISIRS VILLAGES DE VACANCES ACTIVITES D'HOTELLERIE ET PAR HOTELLERIE ETC...
Adresse
RTE Route de l'Espiguette
30240 , Le Grau-du-Roi - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 15
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/018139
Date d'ajout
28/11/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 28/11/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/017816
Date d'ajout
24/11/2018
Description
Par ordonnance en date du 24/11/2018, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné représentant des créanciers - liquidateur : SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Maître TORELLI 29 Rue des Lombards 30000 NIMES en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F16/005979
Date d'ajout
11/04/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 11/04/2016 désignant en qualité de juge commissaire suppléant Juge commissaire suppléant : Madame BANCEL Marie-France.
Numéro d'observation
F15/001540
Date d'ajout
29/01/2015
Description
Par ordonnance en date du 28/01/2015, désignons Me SPAGNOLO Stephan en qualité de mandataire Ad'Hoc au lieu et place de Me d'ABRIGEON Jehan Pierre précedemment nommé
Numéro d'observation
F05/007791
Date d'ajout
31/08/2005
Description
Nomination en qualité d'administrateur provisoire de ME LE MOUX Philippe en vertu d'une ordonnance de référé du 22.02.2005.
Numéro d'observation
F05/004282
Date d'ajout
19/05/2005
Description
Par ordonnance en date du 18/05/2005, désignons en qualité de mandataire Ad'Hoc Me d'ABRIGEON Jehan-Pierre - 285 Rue Gilles Roberval - 30915 NIMES
Numéro d'observation
2354
Date d'ajout
09/03/2005
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 09/03/2005 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE FRANCE CARAVANING A NOMME ME TORELLI FREDERIC 11 BIS RUE ROUSSY 30000 NIMES EN QUALITE DE LIQUIDATEUR A NOMME M.CROZEL GERARD COMME JUGE COMMISSAIRE A NOMME MR DRAUSSIN ALEX JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 01/10/2004
Numéro d'observation
3-1837
Date d'ajout
28/02/2005
Description
DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS EN DATE DU 28.02.2005 Date d'effet : 28 février 2005
Numéro d'observation
7848
Date d'ajout
27/09/2002
Description
NOMINATION EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR DOVELLOS ELSMATIOS DE MME SMADJA EVELYNE DEMEURANT A AIX EN PROVENCE 298 AVENUE DU CLUB HIPPIQUE NOMINATION EN QUALITE D ADMINISTRATEUR, EN REMPLACEMENT DE MR JACQUES CAMERLOT DEMISSIONNAIRE DE MR MICHEL RICHERT NE LE 25.06.47 A MARSEILLE DEMEURANT A MARSEILLE 12 AVENUE TAINE SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE DU 27.06.01 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 27.9.02 LE COMMERCIAL DU GARD 4.6.02 Date d'effet : 27 juin 2001
Numéro d'observation
10270
Date d'ajout
22/11/2001
Description
NOMINATION DE FONTAINE MARTINE NEE MARTHE LE 18.9.54 A BOULOGNE SUR MER 62- NTE FRSE DT 470 ANCIENNE RTE DES ALPES 13100 AIX EN PROVENCE EN QUALITE DE NOUVEL ADMINISTRATEUR DE LA STE EN REMPLACEMENT DE DEFAIT MONIQUE SUIVANT P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 2.3.2001 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 22.11.2001 LE COMMERCIAL DU GARD DU 25.9.2001 Date d'effet : 07 février 2001
Numéro d'observation
7997
Date d'ajout
11/10/1999
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL QUI EST PORTE A LA SOMME DE 38.797.656 FRS REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL RAMENE A LA SOMME DE 12.000.000 FRS SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 21.12.98 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 11.10.99 LE COMMERCIAL DU GARD DU 27.4.99 Date d'effet : 21 décembre 1998
Numéro d'observation
7601
Date d'ajout
29/09/1999
Description
DEMISSION DE MR TIMSIT SIMON DE SON POSTE D'ADMINISTRATEUR ET DE DIRECTEUR GENERAL DEMISSION DE MR CAMERLO JACQUES DE SON POSTE DE PRESIDENT DU C.A. NOMINATION DE MME MONIQIE DEFAIT NEE JOUANNY LE 5.7.37 A PARIS 14EME 75 NTE FRSE DT 14 RUE DES SABLONS 75116 PARIS ET DE MR FONTAINE JEAN JACQUES NE LE 24.4.49 A AURILLAC (CANTAL) NTE FRSE DT 470 ANCIENNE RTE DES ALPES 13100 AIX EN PROVENCE EN QUALITE DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS A COMPTER DU 1.9.99 NOMINATION DE MR FONTAINE JEAN JACQUES PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE MR CAMERLO SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 1.9.99 CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 1.9.99 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 29.9.99 LE COMMERCIAL DU GARD DU 21.9.99 Date d'effet : 01 septembre 1999
Numéro d'observation
6887
Date d'ajout
04/09/1998
Description
SUIVANT A.G.O. DU 29.06.98 LES ACTIONNAIRES ONT NOMME EN QUALITE D'ADMINIS TRATEURS: MR CAMERLO JACQUES, DEMEURANT 15 AV. EMILE DESCHANEL - 75007 PARIS, NE LE 9.3.34 A COUHE VERAC ET MR TIMSIT SIMON, DEMEURANT 2 AVENUE FOCH - 75008 PARIS, NE LE 20.01.41 A LYON. L'ASSEMBLEE GENERALE A PRIS ACTE DE LA DEMISSION A EFFET DU 29.06.98 DE MR GAGNAC RENE ET DE MR JACQUES ROUSSEAUX DE LEUR MANDAT D'ADMINISTRATREUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION REUNIE LE MEME JOUR A DESIGNE EN QUALITE DE PRESIDENT DU C.A. MR CAMERLO JACQUES EN REMPLACEMENT DE MR CAGNAC RENE CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE INDIGO (ADMINISTRATEUR) MR JEAN JACQUES FONTAINE NE LE 24.4.49 A AURILLAC, DEMEURANT A AIX EN PRO VENCE, 470 ANCIENNE ROUTE DES ALPES EN REMPLACEMENT DE MR CAGNAC MR TIMSIT SIMON EST NOMME DIRECTEUR GENERAL DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 4.9.98 LE COMMERCIAL DU GARD 14.7.98
Numéro d'observation
7024
Date d'ajout
11/09/1997
Description
L'A.G.O. EN DATE DU 30.06.97 PREND ACTE DE LA DEMISSION DE LA SOCIETE UNION NORMANDE D'INVESTISSEMENT DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR ET NOMME MONSIEUR JACQUES ROUSSEAUX, NE LE 17.7.53 A TARBES, DEMEURANT A PARIS 69 AVENUE DE WAGRAM EN QUALITE DE NOUVEL ADMINISTRATEUR RENOUVELLEMENT DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR DE LA SARL INDIGO CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SARL INDIGO ANCIEN REPRESENTANT: SPILLMANN THIERRY NOUVEAU REPRESENTANT: CAGNAC CHRISTOPHE, NE LE 1.8.64 A NICE, DEMEURANT A MONTPELLIER, IMM. LE CAPITOLE, RUE ALCIONE DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 11.9.97 LE COMMERCIAL DU GARD 2.9.97
Numéro d'observation
9296
Date d'ajout
13/12/1995
Description
L'ASSEMBLEE GENERALE REUNIE LE 30.09.95 A NOMME LA FIDUCIAIRE GUERIDO DONT LE SIEGE SOCIAL EST SIS 24 RUE DE L'ARROUSAIRE A AVIGNON, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR ROBERT GUERIDO ELLE A PRIS ACTE DE LA DEMISSION DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR DE LA SOICE TE ROBEC S.A. A COMPTER DE CE JOUR ET A NOMME LA STE UNION NORMANDE INVES TISSEMENT DONT LE SIEGE SOCIAL EST SIS 89/91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE A PARIS, REPRESENTEE PAR MR JACQUES ROUSSEAUX, DEMEURANT 69 AVENUE DE WA- GRAN A PARIS 17EME AUX FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 13.12.95 LE COMMERCIAL DU GARD 24.10.95
Numéro d'observation
3062
Date d'ajout
20/04/1995
Description
SUIVANT PROCES VERBAL DE LA REUNION DU C.A. DU 13.01.95 DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR: MR MOSCATELLI BERNARD DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 20.04.95 LE COMMERCIAL DU GARD 19.4.95
Numéro d'observation
9299
Date d'ajout
16/12/1992
Description
CHANGEMENT D'ADRESSE DE LA STE L'INDIGO ( ADMINISTRATEUR ) NOUVELLE ADRESSE: PARIS 91 RUE DU FAUBOURG ST HONORE AU 1.3.90
Numéro d'observation
9277
Date d'ajout
15/12/1992
Description
NOMIOANTION DE MR ROUSSEAUX JACQUES NE LE 17.7.53 A TARBES DT 30 RUE VERNIE 75017 PARIS EN TANT QUE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SA ROBEC A COMTPER DU 1.11.92 EN REMPALCEMENT DE MR MOLIS PATRICK SUIVANT P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 2.11.92 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 15.12.92 LE COMMERCIAL DU GARD DU 1.12.92
Numéro d'observation
6918
Date d'ajout
22/09/1992
Description
SUIVANT DELIBERATION D'UN EA.G.E. DU 4.9.92 IL A ETE DECIDE DE CHANGER LA DATE DE CLOTURE DES EXERCICES SOCIAUX POUR LA FIXER AU 31.12 DE CHAQUE ANNEE DEPOT AU GREFFE LE 22.9.92
Numéro d'observation
7742
Date d'ajout
26/11/1991
Description
DECLARE LE NOM COMMERCIAL : ELYSEE RESIDENCE A COMPTER DU 21.11.91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DE FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET N.2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 12.000.000 FRS NOUVEAU MONTANT : 1 829 388,2 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).