Entreprise : DE TAULADE - SIREN 325 985 505
Identité
Dénomination
DE TAULADE
SIREN (siège)
325 985 505
Date d'immatriculation au RNE
22/12/1982
Début d’activité
22/12/1982
Date de fin de la personne morale
21/12/2081
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
La société a pour objet l'exercice dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial d'une activité réputée agricole au sens de l'article L311-1 du code rural
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
33000 EUR
Adresse du siège
405 CHE LANNEGRAND 40330 BRASSEMPOUY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRETHES CHANTAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Montaut
Nom, Prénom(s)
LAFITTE JEAN , MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Brassempouy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/12/1982
Siret
32598550500016
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
La société a pour objet l'exercice dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial d'une activité réputée agricole au sens de l'article L311-1 du code rural
Autres Activités
Elevage de volailles,Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
405 CHE LANNEGRAND
40330 , BRASSEMPOUY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2099
Date d'ajout
31/05/2006
Description
Nomination de co-gérant(s) Par décision de l'associé unique en date du 03/04/2006 madame Brethes Chantal a été nommée en qualité de Co-Gerante Date d'effet : 01/02/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4521
Date d'ajout
29/11/2002
Description
Modification autre Par délibération de l'associé unique en date du 27/11/2000 modification du capital social ancien montant :220 000 francs nouveau montant : 33000 Euros Prorogation de la durée de la société de 81 ans Date d'effet : 27/11/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).