Entreprise : SOC DE L ATLANTIQUE - SIREN 325 941 680
Identité
Dénomination
SOC DE L ATLANTIQUE
SIREN (siège)
325 941 680
Date d'immatriculation au RNE
29/12/1982
Début d’activité
29/12/1982
Date de fin de la personne morale
28/12/2123
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
La gestion par voie de location d'un terrain sis à Tosse, ainsi que tous les autres terrains situés dans le territoire des landes ainsi que des Pyrénées-atlantiques, l'acquisition pour mise en valeur de tous terrains à bâtir, agricoles ou forestiers et leur revente
Code APE
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
40230 TOSSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAFITTE MARIE-THERESE
Nom d'usage
LESBARRERES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1938
Commune de résidence
Tosse
Nom, Prénom(s)
LESBARRERES DAVID
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Saubion
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/12/1982
Siret
32594168000010
Code APE
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La gestion par voie de location d'un terrain sis à Tosse, ainsi que tous les autres terrains situés dans le territoire des landes ainsi que des Pyrénées-atlantiques, l'acquisition pour mise en valeur de tous terrains à bâtir, agricoles ou forestiers et leur revente
Adresse
40230 , TOSSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2877
Date d'ajout
10/08/2004
Description
Changement de gérant Par acte sous seing privé en date du 04/06/2004 Monsieur Lesbarreres David et Monsieur Lesbarreres Denis ont été nommés en qualité de gérants en remplacement de Monsieur Lafitte Rêné. Date d'effet : 04/06/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
111
Date d'ajout
15/01/2004
Description
Modification du capital social Par acte authentique en date du 12/12/2001 réduction du capital social:Ancien montant:300 000 francs ( 45734.71 euros).Nouveau montant:250 000 francs (38112.25 euros). Date d'effet : 12/12/2001
Numéro d'observation
112
Date d'ajout
15/01/2004
Description
Modification autre Décès du gérant Monsieur Lafitte Robert. Date d'effet : 09/08/2003
Numéro d'observation
113
Date d'ajout
15/01/2004
Description
Nomination de co-gérant(s) Suivant assemblée générale ordinaire en date du 08/10/2003 madame Lesbarreres Marie-Thérèse et Monsieur rêne Lafitte ont été nommés en qualité de Co-Gerant. Date d'effet : 08/10/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 300 000.00 FRF nouveau montant : 45 734.71 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).