Entreprise : SCI PETIT SERGE - SIREN 325 894 897
Identité
Dénomination
SCI PETIT SERGE
SIREN (siège)
325 894 897
Date d'immatriculation au RNE
26/11/1982
Date de fin de la personne morale
25/11/2081
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
609.8 EUR
Adresse du siège
29 RUE DU PARC DES SPORTS 77170 BRIE-COMTE-ROBERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETIT SERGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Evry-Grégy-sur-Yerre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/12/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/11/1982
Siret
32589489700017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION D'UN TERRAIN SIS A BRIE CTE ROBERT ZI NUMERO 2 ET LA CONSTRUCTION D'UN LOCAL A USAGE D'ATELIER.
Adresse
29 RUE 29 Rue DU PARC DES SPORTS
77170 , Brie-Comte-Robert - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1756
Date d'ajout
11/12/2018
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
94909
Date d'ajout
10/09/2018
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
94539
Date d'ajout
06/09/2018
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/11/1982
Description
Historique des observations depuis le 26/11/1982 : PUBLICITE STATUTS : LE MONITEUR DE S.&M. SOCIETE SANS ACTIVITE COMMERIALE. RAISON SOCIALE : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA HAYE PASSART.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).