Entreprise : PROMED - SIREN 325 876 258
Identité
(Entreprise radiée le 30/01/2001)
Dénomination
PROMED
SIREN (siège)
325 876 258
Date d'immatriculation au RNE
29/10/1990
Fermeture de l'établissement - 32587625800030
- Date d'effet de la fermeture : 25/12/2000
Date de fin de la personne morale
28/10/2012
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
113000 EUR
Adresse du siège
13 RUE FRENELET 59650 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAUDY MARIE , HELENE , NICOLE
Nom d'usage
PAUVERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Antibes
Nom, Prénom(s)
HUSTED-ANDERSEN STIG
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Nom, Prénom(s)
ERLANDSSON CARL , BERTIL , JONAS
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Nom, Prénom(s)
FELIX JEAN , PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
TEMPLEUVE EN PEVELE
Dénomination
H.C.D. société de commissariat aux comptes
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2000
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1990
Siret
32587625800030
Code APE
514N
Origine du fonds
Autre
Activité principale
VENTE NEGOCE LOCATION DE MATERIEL MEDICAL
Adresse
13 RUE 13 rue du Frenelet
59650 , Villeneuve-d Ascq - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2007
Description
Attention : le 01/01/2007, le greffe du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a transféré au greffe du Tribunal de commerce de Lille les dossiers d'immatriculation concernant la ville de Villeneuve d'Ascq (D n° 88-38 du 13 janvier 1988).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/10/1990
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 1/7/1990 SON SIEGE SOCIAL DE LILLE 45 RUE D'ARTOIS ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE LILLE LE 18/ 11/1982 ET PUBLIE DANS LA GAZETTE DU NORD DU 6/11/ 1982 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE LILLE LE 18/10 /1990 ET DE ROUBAIX-TOURCOING DU 29/10/1990 PUBLIE DANS LA GAZETTE DU NORD DU 21/7/1990 RADIATION DU 30/01/2001 : FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE PROM ED PAR LA SOCIETE PROMED-BIOMEDICAL (ANCIENNEMENT BIOMEDICAL PRESTATIONS FRANCE) 6 RUE DIEUDONNE COS TES 31700 BLAGNAC, RCS B 331 874 412, A COMPTER DU 25/12/2000
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Sort du fonds : Apport fusion.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).