Entreprise : SCI ASTER - SIREN 325 807 105
Identité
Dénomination
SCI ASTER
SIREN (siège)
325 807 105
Date d'immatriculation au RNE
23/11/1982
Début d’activité
01/12/1982
Date de fin de la personne morale
22/11/2081
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'ACQUISITION LA PROPRIETE ET L'EXPLOITATION DE TOUS BIENS ET DROITS DE NATURE IMMOBILIERE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
32014.29 EUR
Adresse du siège
11 RUE HENRI REGNAULT 92150 SURESNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Sauvage MELANIE
Nom d'usage
Specht
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
Sauvage MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Suresnes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1982
Siret
32580710500029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
l'acquisition la propriété et l'exploitation de tous biens et droits de nature immobilière
Autres Activités
l'acquisition la propriété et l'exploitation de tous biens et droits de nature immobilière
Adresse
11 RUE HENRI REGNAULT
92150 , SURESNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/04/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1982
Siret
32580710500011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
33 RUE BOBILLOT
75013 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1982D0167320
Date d'ajout
25/05/2020
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2020D01207
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24597
Date d'ajout
22/05/2020
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
24597
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).