Entreprise : ATTUNITY -FRANCE- - SIREN 325 795 532
Identité
(Entreprise radiée le 26/09/2017)
Dénomination
ATTUNITY -FRANCE-
SIREN (siège)
325 795 532
Date d'immatriculation au RNE
05/10/2009
Date de fin de la personne morale
04/10/2081
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
560000 EUR
Adresse du siège
3 BD ALBERT CAMUS 95200 SARCELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABITBOL PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SEBBAG ROGER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RATNER ITZHAK , AIZIK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
17 RAMT GUN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
32579553200044
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Nature de l'établissement
Activité principale
Programmation informatique
Adresse
51 BD BESSIERES
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
32579553200036
Code APE
722Z
Adresse
24 AV DES GRESILLONS
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NUM VOIE 024 A 026
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/11/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/12/1982
Siret
32579553200051
Code APE
6202B - Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'informatique et notamment la recherche, la création, le développement, la diffusion, l'information, l'initiation, l'application, la commercialisation.
Adresse
3 BD 3 Boulevard Albert Camus
95200 , Sarcelles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40196
Date d'ajout
26/09/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
39555
Date d'ajout
19/09/2017
Description
Dissolution à compter du 26/06/2017 sans poursuite d'activité selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 26/06/2017 siège de la liquidation 3 BD ALBERT CAMUS 95200 SARCELLES parution de la publicité légale LES ECHOS DU 13/09/2017
Numéro d'observation
78964
Date d'ajout
02/11/2015
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 31/12/2014
Numéro d'observation
17358
Date d'ajout
05/10/2009
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert du siège et de l'établissement principal depuis le Greffe de Paris vers le Greffe de Pontoise, à compter du 1er janvier 2008.
Numéro d'observation
21230
Date d'ajout
31/03/2000
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SOCIETE INFOPAR GESTION ET PARTICIPATION FORME JURIDIQUE SOCIETE ANONYME SIEGE SOCIAL 51 BD BESSIERES 75017 PARIS RCS PARIS B353 493 125 Forme juridique Siège social
Numéro d'observation
80300
Date d'ajout
06/01/1999
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).