Entreprise : GFA DES AVETTES - SIREN 325 762 854
Identité
(Entreprise radiée le 21/04/2021)
Dénomination
GFA DES AVETTES
Sigle
GFA DES AVETTES
SIREN (siège)
325 762 854
Date d'immatriculation au RNE
08/12/1982
Date de fin de la personne morale
07/12/2032
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Capital social
40429.48 EUR
Adresse du siège
LD LES DESTET 13890 MOURIES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROCHUT ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1924
Commune de résidence
ARLES
Nom, Prénom(s)
BROCHUT JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
ARMAND MARGUERITE
Nom d'usage
BROCHUT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1923
Commune de résidence
ARLES
Nom, Prénom(s)
BROCHUT MARIE
Nom d'usage
PANSIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Lamanon
Nom, Prénom(s)
BROCHUT GENEVIEVE
Nom d'usage
CEYTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Saint-Laurent-du-Var
Nom, Prénom(s)
BROCHUT CHRISTIANE
Nom d'usage
MARTINEZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
BROCHUT MONIQUE
Nom d'usage
BARRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
BROCHUT BRIGITTE
Nom d'usage
GAYDON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
BROCHUT JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Nom, Prénom(s)
BROCHUT CLAIRE
Nom d'usage
ALTEIRAC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/09/1982
Siret
32576285400017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LD LES DESTET
13890 , MOURIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3880
Date d'ajout
21/04/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/05/2020
Description
Dissolution à compter du 23/02/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 23/02/2020, liquidateur : BROCHUT Jacques, siège de la liquidation : 2 Rue Antoine Talon 13200 Arles, parution de la publicité légale : TPBM - Semaine Provence en date du 04/03/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).