Entreprise : PINAULT - SIREN 325 719 979
Identité
(Entreprise radiée le 29/11/2022)
Dénomination
PINAULT
SIREN (siège)
325 719 979
Date d'immatriculation au RNE
04/11/1982
Fermeture de l'établissement - 32571997900024
- Date d'effet de la fermeture : 13/09/2017
Fermeture de l'établissement - 32571997900016
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/1997
Date de fin de la personne morale
03/11/2042
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
22867.34 EUR
Adresse du siège
LE VAL 35150 AMANLIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PINAULT JEAN-YVES , JULIEN , FRANCOIS
Nom d'usage
PINAULT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
BOISTRUDAN
Dénomination
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE ISABELLE GOIC
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1982
Siret
32571997900016
Code APE
201A
Code APRM
1610AQ - Sciage et rabotage du bois
Origine du fonds
Achat
Activité principale
SCIAGE DE BOIS
Code APRM
1610AQ - Sciage et rabotage du bois
Code APRM
1610AQ - Sciage et rabotage du bois
Adresse
4 RUE DE BOISTRUDAN
35150 , PIRE-CHANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/09/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1982
Siret
32571997900024
Code APE
1610A - Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Code APRM
1610AQ - Sciage et rabotage du bois
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
exploitation forestière et scierie, négoce et transport du bois (début : 01.10.1997)
Code APRM
1610AQ - Sciage et rabotage du bois
Code APRM
1610AQ - Sciage et rabotage du bois
Adresse
Le Val
35150 , Amanlis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16494
Date d'ajout
08/06/2023
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 01/06/2023 nommant SELARL Lex Mj prise en la personne de Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient 35000 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
37987
Date d'ajout
29/11/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 14/11/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Me Margottin Eric . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 14/11/2022
Numéro d'observation
37987
Date d'ajout
29/11/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
92931
Date d'ajout
21/08/2019
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 20/08/2019 nommant Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné avec effet au 1er septembre 2019.
Numéro d'observation
37940
Date d'ajout
14/09/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 13 septembre 2017 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2017J00256 désigne liquidateur SCP Després, prise en la personne de Maître Marie-Claire Després 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes
Numéro d'observation
37242
Date d'ajout
04/09/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 30/08/2017 , convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire , Administrateur SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître Christophe Bidan 27 Cours Raphael Binet Le Chephren 35009 Rennes avec pour mission de : assister , Mandataire judiciaire SCP Després, prise en la personne de Maître Marie-Claire Després 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes
Numéro d'observation
35414
Date d'ajout
01/08/2017
Description
Le tribunal de commerce de Rennes a prononcé en date du 26/07/2017 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, sous le numéro 2017J00256 , Administrateur SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître Christophe Bidan 27 Cours Raphael Binet Le Chephren 35009 Rennes avec pour mission de : d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion , Mandataire judiciaire SCP Després, prise en la personne de Maître Marie-Claire Després 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes et a ouvert une période d'observation expirant le 26/01/2018 . Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
35066
Date d'ajout
27/07/2017
Description
- Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 27/06/2017 prononce la liquidation amiable de la société et nomme en qualité de liquidateur amiable la SCP Isabelle GOÏC prise en la personne de Me Isabelle GOÏC
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/11/1982
Description
Historique des observations depuis le 04/11/1982 : - PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE. - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.10.1982 AU 01.10.1997, PIRE SUR SEICHE, RUE DE BOISTRUDAN.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé Le Val 35150 Amanlis : Observation depuis le 04/11/1982 : - ACQUIS AU PRIX STIPULE DE 400 000,00 FRS DE PINAULT JULIEN, RCS RENNES A 609 124 243. PUBLICI- TE LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE DU 09.10.1992. - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 01.10.1982 AU 01.10.1997, PIRE SUR SEICHE, RUE DE BOISTRUDAN, ACHAT, TRANSFERE.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J001 2017-07-26 Ouverture procedure de sauvegarde 2019-03-25 GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE RENNES GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE RENNES DESPRES,03 2017-08-30 REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2017-10-23 GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE RENNES GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE RENNES DESPRES,18 2017-09-13 LIQUIDATION JUDICIAIRE 2017-10-23 GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE RENNES GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE RENNES DESPRES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).