Entreprise : MAISONS SAVINEL - SIREN 325 696 532
Identité
(Entreprise radiée le 12/02/1991)
Dénomination
MAISONS SAVINEL
SIREN (siège)
325 696 532
Date d'immatriculation au RNE
23/01/1986
Date de fin de la personne morale
22/01/2081
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1000000 Francs Français
Adresse du siège
5 AV LOUIS PLUQUET 59100 ROUBAIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LIPOVAC YVAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
PONS GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1934
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DININ ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Dénomination
A.C.L. AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MONTAIGNE PARTICIPATIONS ET GESTION
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1990
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/07/1983
Siret
32569653200044
Code APE
741J
Origine du fonds
Autre
Activité principale
GESTION PORTEFEUILLE TITRES CONSTRUCTION ENTRETIEN REPARATION DE TOUS TYPES DE LOGEMENTS OU D'IMMEUBLES PROPRIETE GESTION D'UN PORTEFEUILLE DE TITRES ET DE VALEURS MOBILIERES
Adresse
5 AV 5 avenue Louis Pluquet
59100 , Roubaix - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/01/1986
Description
Historique : CETTE SOCIETE TRANSFERE A COMPTER DU 22 NOVEMBRE 1985 SON SIEGE SOCIAL DE LILLE 57, RUE DE BETHUNE ACTE CONSTITUTIF DEPSE AU GREFFE DE RO UBAIX LE 4 OCTOBRE 1982 ET PUBLIE DANS LA GAZETTE DU 2 OCTOBRE 1982. TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE LILLE DU 16/12/1985 ET DE ROUBAIX DU 10/1/1986 PUB LIE DANS LA GAZETTE DU 21 NVEMBRE 1985 RADIATION D U 31/12/1990 : ABSORPTION PAR LA SA GROUPE GEORGE V EN DATE DU 31/12/1990
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 31/12/1990. - Date de dissolution : 31/12/1990.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).