Entreprise : SAS JEAN-PHILIP BAYLE - SIREN 325 694 453
Identité
Dénomination
SAS JEAN-PHILIP BAYLE
SIREN (siège)
325 694 453
Date d'immatriculation au RNE
28/10/1982
Début d’activité
28/10/1982
Date de fin de la personne morale
27/10/2032
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
LA REALISATION DE METRES, ETUDES TECHNIQUES ET FINANCIERES SE RAPPORTANT AU BATIMENT AINSI QUE LA COORDINATION DES TRAVAUX
Code APE
7490A - Activité des économistes de la construction
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
13 RUE JEAN JOSEPH BESSET 07100 ANNONAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAYLE JEAN , PHILIP
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Annonay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/10/1982
Siret
32569445300029
Code APE
7490A - Activité des économistes de la construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
PRESTATIONS DE SERVICES - REALISATION DE METRES - ETUDES TECHNIQUES ET FINANCIERES SE RAPPORTANT AU BATIMENT QUE LA COORDINATION DE TRAVAUX
Adresse
13 RUE JEAN JOSEPH BESSET
07100 , ANNONAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/10/1982
Siret
32569445300011
Code APE
742B
Adresse
47 ALL DE BEAUREGARD
07100 , ANNONAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Annonay a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Aubenas.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F03/000129
Date d'ajout
29/01/2003
Description
SUIVANT A.G.O. DU 18.12.2002., MR BAYLE JEAN PHILIP DT ANNONAY (07) A ETE NOMME GERANT EN REMPLACEMENT DE MR BAYLE BERNARD DEMISSIONNAIRE, A COMPTER DU 01.01.2003., DE PLUS SUIVANT A.G.E. DU 20.01.2003., LE CAPITAL SOCIAL A ETE AUGMENTE ET PORTE A 10 000 EUROS, LE SIEGE SOCIAL A ETE TRANSFERE DE - ANNONAY (07), 47 ALLEE DE BEAUREGARD, A - ANNONAY (07), 13 RUE JEAN JOSEPH BESSET, DE PLUS LA DENOMINATION - "BERNARD BAYLE SARL"- EST DEVENUE - "S.A.R.L. JEAN-PHILIP BAYLE" A COMPTER DU 01.02.2003. PUBLICATION : LE REVEIL DU VIVARAIS DU 25.01.2003.
Numéro d'observation
F89/000276
Date d'ajout
22/02/1989
Description
PAR A.G.E. DU 20.01.89, LE CAPITAL SOCIAL A ETE AUGMENTE ET PORTE A 50.000 FRS, EN OUTRE LES STATUTS DE LA SOCIETE ONT ETE MIS EN HARMONIE AVEC LES LOIS DU 24.07.66 ET DU 30.12.81 PUBLICATION : LE REVEIL DU VIVARAIS DU 04.02.89 A COMPTER DU 20/01/89
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).