Entreprise : MICROLIGHTS - SIREN 325 655 959
Identité
Dénomination
MICROLIGHTS
SIREN (siège)
325 655 959
Date d'immatriculation au RNE
03/02/2011
Début d’activité
15/12/2010
Date de fin de la personne morale
02/02/2057
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Fabrication, montage, importation, exportation, négoce de liminaire et, en général, de tous accessoires servant à l'éclairage.
Code APE
2740Z - Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
Capital social
260000 EUR
Adresse du siège
RPT DE BONNEUIL 95500 GONESSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AEROPARK
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OREN RAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
CB1 3QR CAMBRIDGE
Dénomination
ALIZARI
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Gonesse
Dénomination
KPMG
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nanterre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/12/2010
Siret
32565595900048
Code APE
2740Z - Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication, montage, importation, exportation, négoce de liminaire et, en général, de tous accessoires servant à l'éclairage.
Adresse
RPT DE BONNEUIL
95500 , GONESSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AEROPARK
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2013
Siret
32565595900055
Nom commercial
MICROLIGHTS
Enseigne
MICROLIGHTS
Code APE
2740Z - Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication, montage, importation, exportation, négoce de luminaire et en général, de tous accessoires servant à l'éclairage.
Adresse
115 RUE HENRI MALARTRE
69530 , BRIGNAIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE SACUNY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/10/1989
Siret
32565595900030
Code APE
2740Z - Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
Activité principale
Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
Adresse
25 RUE JEAN BART
78960 , VOISINS-LE-BRETONNEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NUVOIE:25-27-ZA LA GRANDE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22661
Date d'ajout
25/06/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 23/06/2023 arrête le plan de cession au profit de : la société SWITCH LIGHT FRANCE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22665
Date d'ajout
25/06/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 23/06/2023 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2023J00081 désigne liquidateur Selarl De Keating prise en la personne de Me Christian Hart De Keating 1-3 Boulevard Jean Jaurès 95300 Pontoise, autorise le maintien de l'activité jusqu'au 30/06/2023, maintient administrateur, Selarl V & V prise en la personne de Me Daniel Valdman 8 imp Jean-Claude Chabanne CS 10207 95302 CERGY PONTOISE CEDEX
Numéro d'observation
2853
Date d'ajout
31/01/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise, prononce en date du 31/01/2023, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2023J00081, date de cessation des paiements le 25/01/2023 désigne Administrateur Selarl V & V prise en la personne de Me Daniel Valdman 8 Impasse Jean-Claude Chabanne CS 10207 95302 Cergy Pontoise Cedex avec pour mission : d'assister le dirigeant dans tous les actes de gestion de l'entreprise, Mandataire judiciaire Selarl De Keating prise en la personne de Me Christian Hart De Keating 1-3 Boulevard Jean Jaurès 95300 Pontoise, et ouvre une période d'observation expirant le 31/07/2023 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
54665
Date d'ajout
03/02/2011
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert de siège et de l'établissement principal depuis le Greffe de Versailles vers le Greffe de Pontoise, à compter du 15 décembre 2010. La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).