Entreprise : GASNIER MICHEL - SIREN 325 655 363
Identité
(Entreprise radiée le 07/05/2021)
Dénomination
GASNIER MICHEL
SIREN (siège)
325 655 363
Date d'immatriculation au RNE
20/09/2007
Date de fin de la personne morale
19/09/2032
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE L OCEAN 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GASNIER MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Saint-André-des-Eaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/07/2007
Siret
32565536300027
Nom commercial
Bar de la Brière
Enseigne
Bar de la Brière
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Café bar restaurant snack brasserie hôtel jeux
Adresse
2 RUE 2 rue de l Océan
44117 , Saint-André-des-Eaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1912
Siret
32565536300019
Code APE
553A
Adresse
41 AV FRANCOIS MITTERRAND
72230 , MULSANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
07/05/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
31/03/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : Hebo Sèvre et Maine DU : 02-03-2021, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
03/12/2019
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 28-10-2019
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
24/09/2012
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME S.N.C. SE TRANSFORME EN S.A.R.L. à associé unique A COMPTER DU 29-06-2012
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
24/09/2012
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION. ANCIENNE DENOMINATION : GASNIER MICHEL ET SYLVIE LECOQ - NOUVELLE DENOMINATION : GASNIER MICHEL - AGE du 29/6/2012
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/10/2007
Description
140020071004 ********* SNC transfert siège ds ressort Date d'effet de la formalité: 31/07/2007 Achat au prix de : 240000.00 EUR Vendeur : GERGAUD Marie ... Nouvel établissement principal : 2 rue de l'Océan 44117 SAINT ANDRE DES EAUX Activité : Café bar restaurant snack brasserie hôtel jeux ASSOCIE NOM COLLECTIF : Mme LECOQ Sylvie. GERANT ASSOCIE EN NOM COLLECTI : M. GASNIER Michel. Anc siege social Ets. Princ. : SNC SOCIETE GASNIER MICHEL ET SYLVIE LECOQ. 41 ave François Mitterrand 72230 MULSANNE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).