Entreprise : GROUPEMENT FORESTIER DE COMBAS - SIREN 325 579 704
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FORESTIER DE COMBAS
SIREN (siège)
325 579 704
Date d'immatriculation au RNE
10/09/2002
Début d’activité
20/04/1978
Date de fin de la personne morale
09/09/2077
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GF, Groupement forestier
Activité principale
Constitution de massifs forestiers sur terrains nus amélioration équipement conservation et gestion de massifs forestiers
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Capital social
357941.14 EUR
Adresse du siège
CHATEAU DE COMBAS 87260 VICQ-SUR-BREUILH FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR DUFOUR DE NEUVILLE LOUI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE NEUVILLE CLARA , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1989
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
DUFOUR DE NEUVILLE CHRISTINE , MARIE , DEODATE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Vicq-sur-Breuilh
Nom, Prénom(s)
DUFOUR DE NEUVILLE CHANTAL , EVA , MARIE , BERTHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1932
Commune de résidence
Vicq-sur-Breuilh
Nom, Prénom(s)
DUFOUR DE NEUVILLE LOUIS , ARTHUR , MARIE , VINCENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1987
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
DUFOUR DE NEUVILLE HELOISE , MARIE , FRANCOISE , ANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1992
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
DUFOUR DE NEUVILLE ANNE , SUZANNE , MARIE , SOLANGE , LEONARDE
Nom d'usage
STOLYPINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1934
Commune de résidence
Paris 15
Nom, Prénom(s)
DUFOUR DE NEUVILLE ODILE , MARIE , SOLANGE , CLAIRE
Nom d'usage
VIGNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Grigny
Nom, Prénom(s)
DUFOUR DE NEUVILLE ANNE , CATHERINE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Nom, Prénom(s)
GRUNELIUS MARIE , CATHERINE
Nom d'usage
DUFOUR DE NEUVILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1933
Commune de résidence
Vicq-sur-Breuilh
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/04/1978
Siret
32557970400017
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Constitution de massifs forestiers sur terrains nus amélioration équipement conservation et gestion de massifs forestiers
Autres Activités
Constitution de massifs forestiers sur terrains nus amélioration équipement conservation et gestion de massifs forestiers
Adresse
CHATEAU DE COMBAS
87260 , VICQ-SUR-BREUILH - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR DUFOUR DE NEUVILLE LOUI
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1991
Date d'ajout
13/04/2015
Description
Augmentation de capital à compter du 03/08/1984 Ancien : 463998,4 EUR Nouveau : 471620.85 EUR Réduction de capital à compter du 03/08/1984 Ancien : 471620.85 EUR Nouveau : 357941,14 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1992
Date d'ajout
13/04/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/04/2015 : Partant : DUFOUR DE NEUVILLE Louis-Marie-Pierre-François, Gérant Nouveau : DUFOUR DE NEUVILLE Christine, Marie, Deodate, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : DUFOUR DE NEUVILLE Chantal, Eva, Marie, Berthe, Associé indéfiniment responsable Nouveau : STOLYPINE Anne, Suzanne, Marie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : DUFOUR DE NEUVILLE Marie, Catherine, Associé indéfiniment responsable Nouveau : VIGNE Odile, Marie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : DUFOUR DE NEUVILLE Anne, Catherine, Associé indéfiniment responsable Nouveau : DUFOUR DE NEUVILLE Louis, Arthur, Associé indéfiniment responsable Nouveau : DUFOUR DE NEUVILLE Héloïse, Marie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : DE NEUVILLE Clara, Marie, Associé indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).