Entreprise : ENTREPRISE MONFORT - SIREN 325 578 672
Identité
Dénomination
ENTREPRISE MONFORT
SIREN (siège)
325 578 672
Date d'immatriculation au RNE
08/10/1982
Début d’activité
23/09/1982
Date de fin de la personne morale
07/10/2032
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'activité d'entreprise de maçonnerie et génie civil. La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations notamment financières (emprunt, aval, caution) ou entreprises commerciales financières ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social.
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
LA BALLUAIS 44480 DONGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEU DIT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILBAUD LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Saint-Herblain CEDEX
Nom, Prénom(s)
MONFORT DOMINIQUE , JOEL , MARIE , ALICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Donges
Nom, Prénom(s)
MONFORT MARC , ANDRE , ALBERT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Donges
Dénomination
IN EXTENSO AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon CEDEX 02
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/09/1982
Siret
32557867200017
Nom commercial
ENTREPRISE MONFORT
Enseigne
ENTREPRISE MONFORT
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'activité d'entreprise de maçonnerie et génie civil. La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations notamment financières (emprunt, aval, caution) ou entreprises commerciales financières ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social.
Adresse
LA BALLUAIS
44480 , DONGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEU DIT
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
25/09/2014
Description
CHANGEMENT DANS L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE : nomination de M. MONFORT Dominique aux fonctions de Président, en remplacement de la SARL D.M. Investissements, à compter du 09/09/2014.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
17/10/2013
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME d'une Société à Responsabilité Limitée SE TRANSFORME EN Société par Actions Simplifiée A COMPTER DU 01-10-2013
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
24/11/2005
Description
225020051124 ********* demission de gérant Date d'effet de la formalité: 17/10/2005 Anc co-gerant : Monsieur MONFORT Michel André Marie.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/10/1982
Description
Observations concernant l'établissement situé lieu -dit la Balluais 44480 Donges : Commencement d'act ivité au 23/9/1982 - Au 1/3/1997 fonds, précédemme nt exploité en loca tion-gérance, ACQUIS par ACHAT de Mr MONFORT André (RCS A 785950296) et des Cons orts MONFORT.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
08/10/1982
Description
Historique : PUBLICITE LEGALE STATUTS : "L'INFORMA TEUR JUDICI- AIRE. - MODIFICATION DU 4/8/1998 : Au 1/3/1997 ACHAT DU FONDS PRECEDEMMENT EXPLOITE EN LOCATION-GERANCE de Mr MONFORT André et des consor ts MONFORT.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).