Entreprise : AGENCE PAUL ESCALLIER - SIREN 325 577 641
Identité
(Entreprise radiée le 26/09/2019)
Dénomination
AGENCE PAUL ESCALLIER
SIREN (siège)
325 577 641
Date d'immatriculation au RNE
16/12/1982
Date de fin de la personne morale
15/12/2080
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
LE CHAMPSAUR 05170 ORCIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ESCALLIER PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Orcières
Nom, Prénom(s)
FATON PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Orcières
Nom, Prénom(s)
BONNABEL JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1937
Commune de résidence
Merlette
Nom, Prénom(s)
BERNARD RAYMOND , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1928
Commune de résidence
Merlette
Nom, Prénom(s)
MOUSSIER MIREILLE
Nom d'usage
CHABOT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1928
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
CLOUAIRE MARTIN , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Merlette
Nom, Prénom(s)
JEAN REMY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Orcières
Nom, Prénom(s)
COTTE PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1928
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
PELLENQ THIERRY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
ROUGNY ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1938
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
GAUTIER JEAN-CLAUDE , LOUIS , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1942
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BONNABEL JOSEPH , CAMILLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1937
Commune de résidence
Merlette
Dénomination
L'OURS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Merlette
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/1991
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1982
Siret
32557764100013
Enseigne
MERLETTE SERVICE
Code APE
5560
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Vente de fuel à domicile location de télévision vente de boissons non alcoolisées, par distributeur (saisonnier).
Adresse
Quartier de Merlette
05170 , Merlette - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
1er janvier 2002: Conversion d'office par le greffe du capital social en euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).