Entreprise : SOCIETE CIVILE LES CINQ VALLEES - SIREN 325 485 019
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE LES CINQ VALLEES
SIREN (siège)
325 485 019
Date d'immatriculation au RNE
04/10/1982
Date de fin de la personne morale
03/10/2007
Forme juridique
Autre société civile
Capital minimum
381.12 EUR
Adresse du siège
18 RUE DU CDT TAILLEFER 31230 L'ISLE-EN-DODON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GILIBERT PATRICK , LOUIS , JEAN , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
L'Isle-en-Dodon
Nom, Prénom(s)
DEVERGNIES ANDRE , ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1921
Commune de résidence
Puymaurin
Nom, Prénom(s)
PALOBART-CHARLAS JOSETTE , JEANNINE
Nom d'usage
PIQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1935
Commune de résidence
L'Isle-en-Dodon
Nom, Prénom(s)
FRUHAUFF CHANTAL , HENRIETTE
Nom d'usage
PATUREAUX
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
L'Isle-en-Dodon
Nom, Prénom(s)
EGRETAUD PHILIPPE , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
L'Isle-en-Dodon
Nom, Prénom(s)
CHEMIN HUGUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Martisserre
Nom, Prénom(s)
HALAIS JEAN , FRANCOIS , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Saint-Frajou
Nom, Prénom(s)
ROMANA JEAN , BAPTISTE , MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
L'Isle-en-Dodon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/09/1982
Siret
32548501900013
Code APE
703D
Origine du fonds
Création
Activité principale
REMISE EN ETAT DU PATRIMOINE IMMOBILIER ET SA GESTION A USAGE LOCATIF
Adresse
18 RUE 18 Rue DU COMMANDANT TAILLEFER
31230 , L'Isle-en-Dodon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Saint Gaudens a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 500.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 381.12 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Observation sur le capital : (CAPITAL INITIAL)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).