Entreprise : EARL DES DEUX LAUNAY - SIREN 325 463 669
Identité
Dénomination
EARL DES DEUX LAUNAY
SIREN (siège)
325 463 669
Date d'immatriculation au RNE
10/12/1982
Début d’activité
01/10/1982
Dissolution
Date de fin de la personne morale
09/12/2032
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
POLYCULTURE ELEVAGE
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
159300 EUR
Adresse du siège
LAUNAY 22320 LE BODEO FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BODEO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE FLOCH ODILE
Nom d'usage
KERHOZ
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Le Bodéo
Nom, Prénom(s)
KERHOZ YANNICK
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
LE BODEO
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1982
Siret
32546366900011
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
POLYCULTURE ELEVAGE
Autres Activités
Elevage de porcins,Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LAUNAY
22320 , LE BODEO - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BODEO
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/02/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : KERHOZ né(e) LE FLOCH ODILE, siège de la liquidation : LAUNAY 22320 Le Bodéo, parution de la publicité légale : 20minutes.fr paru le 03/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
441
Date d'ajout
05/02/2003
Description
PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE DE 20 ANS. CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE NOUVELLE FORME: EARL ANCIENNE FORME: GAEC CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE NOUVELLE DENOMINATION: EARL DES DEUX LAUNAY ANCIENNE DENOMINATION: GAEC DES DEUX LAUNAY Date d'effet : 15/10/2002
Numéro d'observation
3935
Date d'ajout
11/12/2001
Description
FIN DES FONCTIONS DE CO-GERANTS DE MME COLLIN MARIE ANTOINETTE ET DE MR KERHOZ LOIC. REDUCTION DU CAPITAL PORTE DE 1 062 000 FRS A 1 044 939.50 FRS CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS SOIT 159 300 EUROS. Date d'effet : 15/10/2001
Numéro d'observation
832
Date d'ajout
14/03/1997
Description
RETRAIT DE MR KERHOZ FRANCIS EN QUALITE DE GERANT LE CAPITAL DEVIENT FIXE A COMPTER DU :31/12/96
Numéro d'observation
2046
Date d'ajout
06/07/1994
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 1.062.000 FRS A COMPTER DU :01/05/94
Numéro d'observation
1938
Date d'ajout
19/08/1987
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A : 1.002.000 F AGREMENT DE MR YANNICK KERHOZ ET MME MARIT ANTOINETTE COLLIN EPOUSE KERHOZ EN QUALITE D'ASSOCIES ET CO-GERANTS (AG 05/08/87) A COMPTER DU 05/08/87
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).