Entreprise : SCI COMPAS - SIREN 325 454 908
Identité
(Entreprise radiée le 27/12/2017)
Dénomination
SCI COMPAS
SIREN (siège)
325 454 908
Date d'immatriculation au RNE
08/10/1982
Fermeture de l'établissement - 32545490800030
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2017
Fermeture de l'établissement - 32545490800014
- Date d'effet de la fermeture : 04/01/2000
Fermeture de l'établissement - 32545490800022
- Date d'effet de la fermeture : 16/06/2016
Date de fin de la personne morale
07/10/2032
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
1 B RUE CAMILLE DIDIER 08000 VILLERS-SEMEUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HACQUART EMMANUEL , CHRISTIAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Charleville-Mézières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/01/1982
Siret
32545490800030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, vente, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, achat et vente de valeurs mobilières
Adresse
1 B RUE 1 bis rue Camille Didier
08000 , Villers Semeuse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/01/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/07/1982
Siret
32545490800014
Code APE
702C
Adresse
08300 , TAGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/01/2000
Siret
32545490800022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE CAMILLE DIDIER
08000 , CHARLEVILLE-MEZIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
27/12/2017
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-11-2017 AVEC DATE D'EFFET AU 30-11-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
27/10/2017
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-09-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : Petites affiches Matot Braine DU : 30-10-2017, adresse de liquidation : au siège social 1 bis rue Camille Didier 08000 VILLERS SEMEUSE.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/08/2016
Description
Siège social transféré au : 1 bis rue Camille Didier 08000 VILLERS SEMEUSE suivant assemblée générale en date du 16 juin 2016 à compter du : 16 juin 2016 -
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).