Entreprise : ELGE CONSTRUCTIONS - SIREN 325 454 874
Identité
(Entreprise radiée le 24/12/2020)
Dénomination
ELGE CONSTRUCTIONS
SIREN (siège)
325 454 874
Date d'immatriculation au RNE
01/07/1982
Fermeture de l'établissement - 32545487400018
- Date d'effet de la fermeture : 31/01/2020
Date de fin de la personne morale
30/06/2042
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
75 ALL DES CHENES 07290 SAINT ROMAIN D'AY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MORIER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BILLON CHRISTIAN , JEAN , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Saint-Romain-d'Ay
Nom, Prénom(s)
BILLON CHRISTIAN
Nom d'usage
BILLON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
ST ROMAIN D AY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1982
Siret
32545487400018
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
constructions de bâtiments tous corps d'état- travaux publics achat, construction gestion et vente d'immeubles et promotion immobilière
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
75 ALL 75 Allée des Chênes Le Morier-Saint-Romain d'Ay
07290 , Satillieu - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MORIER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12020
Date d'ajout
24/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/02/2020
Description
Dissolution à compter du 31/01/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/01/2020, liquidateur : BILLON Christian Jean Louis, siège de la liquidation : Le Morier 07290 Saint-Romain-d'Ay, parution de la publicité légale : L'Echo de la Drôme et de l'Ardèche en date du 15/02/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).