Entreprise : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BESANCON PLANOISE CHATEAUFARINE - SIREN 325 412 989
Identité
(Entreprise radiée le 06/06/2019)
Dénomination
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BESANCON PLANOISE CHATEAUFARINE
SIREN (siège)
325 412 989
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1993
Fermeture de l'établissement - 32541298900015
- Date d'effet de la fermeture : 06/06/2019
Fermeture de l'établissement - 32541298900023
- Date d'effet de la fermeture : 06/06/2019
Date de fin de la personne morale
30/12/2080
Forme juridique
Caisse locale de crédit mutuel
Capital minimum
772044.51 EUR
Adresse du siège
13 AV DE L ILE DE FRANCE 25000 BESANCON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORNEVAUX JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Saint-Hilaire
Nom, Prénom(s)
NEYER ANNICK
Nom d'usage
FRICOT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Recologne
Nom, Prénom(s)
CHAPPARD CHANTAL
Nom d'usage
DEMOLY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Saint-Vit
Nom, Prénom(s)
RICHARD SANDRINE
Nom d'usage
BAUD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Miserey-Salines
Nom, Prénom(s)
BORDOT GUY
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Besançon
Nom, Prénom(s)
SONNEY REMI
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
BESANCON
Nom, Prénom(s)
CASSARD JOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Fraisans
Nom, Prénom(s)
TAILLARD CATHERINE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Franois
Nom, Prénom(s)
OLIVES MARIANNE
Nom d'usage
BALLARIN
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Morre
Nom, Prénom(s)
BAILLY JEAN-PIERRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Franois
Nom, Prénom(s)
SARRON DAMIEN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Besançon
Nom, Prénom(s)
BOYER JEAN-LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Besançon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/11/1981
Siret
32541298900015
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Opérations bancaires et annexes prévues par la loi telles que toutes opérations d'assurance. Prestataire de services d'investissement au sens de la loi du 2 juillet 1996
Adresse
13 AV 13 avenue Ile de France
25000 , Besançon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2005
Siret
32541298900023
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres intermédiations monétaires
Adresse
14 RUE ANDRE BRETON
25000 , BESANCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3707
Date d'ajout
06/06/2019
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à CREDIT MUTUEL GRAND BESANCON OUEST dans le cadre d'une fusion[ avec effet au 08/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- INSCRIPTION A L ORIAS SOUS LE N° 07 003 758 EN QUALITE DE COURTIER A EFFET DU 30 JANVIER 2007 VALABLE JUSQU AU 29 FEVRIER 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).