Entreprise : SCI DES BAINS DE LA FONTAINE - SIREN 325 372 563
Identité
Dénomination
SCI DES BAINS DE LA FONTAINE
SIREN (siège)
325 372 563
Date d'immatriculation au RNE
25/11/2002
Début d’activité
01/09/1973
Date de fin de la personne morale
24/11/2048
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
PROPRIETE ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREENT DE TOUS IMMEUBLES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
7904 EUR
Adresse du siège
68 RUE ARISTIDE BRIAND 52300 JOINVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOSFELT THIBAUT , EMMANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Nom, Prénom(s)
MENETREL HORTENSE , MARIE , AGNES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
LE TAMPON
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1973
Siret
32537256300016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREENT DE TOUS IMMEUBLES
Autres Activités
PROPRIETE ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREENT DE TOUS IMMEUBLES
Adresse
68 RUE ARISTIDE BRIAND
52300 , JOINVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dizier ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chaumont. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chaumont décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
471
Date d'ajout
14/05/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 12/04/2007 : PARTANT : MENETREL THIERRY LOUIS PHILIPPE MARIE, CO-GÉRANT NOUVEAU : LOSFELT THIBAUT EMMANUEL, CO-GÉRANT L'AVENIR AGRICOLE ET RURAL DU 27.04.2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ORDONNANCE DE MR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT EN DATE DU 21.11.02 ANNULANT LA DECISION DU GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE REFUSANT D'IMMATRICULER LA SOCIETE AU MOTIF QUE LE DELAI IMPARTI POUR SOLLICITER L'IMMATRICULATION ETAIT EXPIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).