Entreprise : SOCIETE DES RESTAURANTS ET BARS A VINS - SIREN 325 349 009
Identité
(Entreprise radiée le 10/02/2020)
Dénomination
SOCIETE DES RESTAURANTS ET BARS A VINS
Sigle
SRBV
SIREN (siège)
325 349 009
Date d'immatriculation au RNE
21/09/1982
Date de fin de la personne morale
20/09/2081
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
1 RUE DES OLIVIERS 94320 THIAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORGAN DE RIVERY EUDES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Tresses
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/02/1991
Siret
32534900900036
Code APE
634A
Adresse
253 AV DU GENERAL LECLERC
94700 , MAISONS-ALFORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/02/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/02/1991
Siret
32534900900051
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Distribution et livraison aux particuliers de toutes boissons alcooliques et non alcooliques et de tous produits alimentaires.
Adresse
1 RUE 1 Rue des Oliviers
94320 , Thiais - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/1995
Siret
32534900900044
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
2 RUE DU COURSON
94320 , THIAIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SENIA 109
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4880
Date d'ajout
10/02/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 10/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/01/2020
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 10/12/2019 - Dénomination de l'associé unique : ETABLISSEMENTS NICOLAS - RCS PARIS 542 066 238 - Journal d'annonces légales : La Loi en date du 23/12/2019
Numéro d'observation
39606
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/08/1993
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 28/05/1993
Numéro d'observation
53398
Date d'ajout
NC
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).