Entreprise : CUMA L'UXELLOISE - SIREN 325 347 227
Identité
Dénomination
CUMA L'UXELLOISE
SIREN (siège)
325 347 227
Date d'immatriculation au RNE
21/09/1982
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 32534722700010
- Date d'effet de la fermeture : 05/02/1997
Date de fin de la personne morale
20/09/2012
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital minimum
3498.7 EUR
Adresse du siège
121 IMP LE PREAU 45130 HUISSEAU-SUR-MAUVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PELLE ARNAUD , CHRISTIAN , ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Huisseau Sur Mauves
Nom, Prénom(s)
VILLETTE CLAUDE , ANDRE , LEON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Meung Sur Loire
Nom, Prénom(s)
VERGER MICHEL , RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Meung Sur Loire
Nom, Prénom(s)
LIGNIERE LIONEL , RENE , MAURICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Huisseau Sur Mauves
Nom, Prénom(s)
CHAMBRIN BERTRAND , MARIN , ANDRE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Huisseau Sur Mauves
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/02/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/09/1982
Siret
32534722700028
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACHAT ET UTILISATION AU SERVICE EXCLUSIF DE SES MEMBRES DE TOUS MATERIELS ET EQUIPEMENTS AGRICOLES, AINSI QUE TOUTES ACTIVITES PROPRES A FACILITER ET AMELIORER CETTE UTILISATION.
Adresse
121 IMP 121 impasse de Preau
45130 , Huisseau Sur Mauves - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/02/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/07/1982
Siret
32534722700010
Code APE
014A
Adresse
LD LE GRAND VERELLE
45130 , HUISSEAU-SUR-MAUVES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/07/2015
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d¿office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4498
Date d'ajout
29/07/1998
Description
NOMINATION DE MR PELLE ARNAUD EN QUALITE DE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DE MR LIGNIERE CLAUDE, NOMINATION DE MR CHAMBRIN BERTRAND EN QUALITE DE VICE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DE MR GUERIN JEAN-CLAUDE, NOMINATION DE MR LIGNIERE LIONEL EN QUALITE DE SECRETAIRE EN REMPLACEMENT DE MR RIVIERRE ROGER TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ANCIEN SIEGE : "LE GRAND VERELLE" 45130 HUISSEAU SUR MAUVES NOUVEAU SIEGE : 121 IMPASSE DE PREAU 45130 HUISSEAU SUR MAUVES A COMPTER DU 05/02/97
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 22 950.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 498.70 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).