Entreprise : SCI LES CHARMUTINS - SIREN 325 290 484
Identité
(Entreprise radiée le 09/03/2021)
Dénomination
SCI LES CHARMUTINS
SIREN (siège)
325 290 484
Date d'immatriculation au RNE
02/10/2002
Fermeture de l'établissement - 32529048400014
- Date d'effet de la fermeture : 23/02/2021
Date de fin de la personne morale
01/10/2033
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
28965.3 EUR
Adresse du siège
11 RUE DE L'EGLISE 51140 TRIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MASSON GENEVIEVE
Nom d'usage
DUPRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1922
Commune de résidence
Paris 09
Nom, Prénom(s)
DUPRE BENOIT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Argenteuil
Nom, Prénom(s)
GUERIN SOPHIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Bois colombes
Nom, Prénom(s)
GUERIN BLANDINE
Nom d'usage
MAUCLAIR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
DUPRE CLAIRE
Nom d'usage
HUIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
DUPRE FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
DUPRE VERONIQUE
Nom d'usage
WILTHIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Pantin
Nom, Prénom(s)
GUERLIN VIRGINIE
Nom d'usage
DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Bois colombes
Nom, Prénom(s)
GUERIN CAROLINE
Nom d'usage
CHAMPENOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
DUPRE REMI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Toulon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/04/1973
Siret
32529048400014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété, administration et exploitation de l'immeuble apporte et de tous immeubles dont la sci pourrait devenir propriétaire
Adresse
11 RUE 11 rue de l'Eglise
51140 , Trigny - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4560
Date d'ajout
09/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 23/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/11/2020
Description
Dissolution à compter du 15/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/11/2020, liquidateur : HUIN né(e) DUPRE Claire, siège de la liquidation : 1 Rue Rabelais 92170 Vanves, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches Matot Braine en date du 30/11/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).