Entreprise : CUMA DU CATALAN - SIREN 325 249 878
Identité
Dénomination
CUMA DU CATALAN
SIREN (siège)
325 249 878
Date d'immatriculation au RNE
31/08/1982
Début d’activité
03/08/1982
Date de fin de la personne morale
30/08/2032
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
10976.33 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 32110 PANJAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAZADIS DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
PANJAS
Nom, Prénom(s)
DEBETS PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1926
Commune de résidence
NOGARO
Nom, Prénom(s)
DUCOM RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1927
Commune de résidence
NOGARO
Nom, Prénom(s)
FUSTER JEAN
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1937
Commune de résidence
NOGARO
Nom, Prénom(s)
GESSLER ROLAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
PANJAS
Nom, Prénom(s)
GESSLER ANDRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1928
Commune de résidence
NOGARO
Nom, Prénom(s)
LANCTUIT BERNARD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
NOGARO
Nom, Prénom(s)
RANDE PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
NOGARO
Nom, Prénom(s)
SAINT LANNES EDMOND
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1924
Commune de résidence
NOGARO
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/08/1982
Siret
32524987800019
Nom commercial
CUMA DU CATALAN
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE
Adresse
MAIRIE
32110 , PANJAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1258
Date d'ajout
13/05/2004
Description
Changement de président du conseil d'administration MR CAZADIS Daniel (ancien Trésorier) devient PRESIDENT. MR GESSLER Roland (ancien Président) devient TRESORIER Date d'effet : 20/04/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 72 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 10 976.33 EUR ------ CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE : SIRET : 325.249.878.00019. APE : 014.A.SERVICES AUX CULTURES PRODUCTIVES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).