Entreprise : SOC DMP - SIREN 325 223 378
Identité
(Entreprise radiée le 02/09/2022)
Dénomination
SOC DMP
SIREN (siège)
325 223 378
Date d'immatriculation au RNE
27/08/1982
Date de fin de la personne morale
26/08/2062
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
61 RUE JEAN JAURES 92800 PUTEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EL-HAIK MARIE
Nom d'usage
HADDAD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1925
Commune de résidence
Puteaux
Nom, Prénom(s)
HADDAD PATRICK , SALOMON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Puteaux
Nom, Prénom(s)
HADDAD SIMON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
HADDAD CORINNE
Nom d'usage
GAUTIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/11/1989
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1982
Siret
32522337800010
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Achat, administration et exploitation de locaux dépendant d'un immeuble sis 61 rue jean Jaures à Puteaux 92
Adresse
61 RUE 061 Rue JEAN JAURES
92800 , Puteaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
88794
Date d'ajout
02/09/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 02/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
55685
Date d'ajout
02/06/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
2386
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).