Entreprise : SCI GILLET - SIREN 325 184 729
Identité
(Entreprise radiée le 04/06/2021)
Dénomination
SCI GILLET
SIREN (siège)
325 184 729
Date d'immatriculation au RNE
12/10/1988
Fermeture de l'établissement - 32518472900011
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2020
Date de fin de la personne morale
11/10/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
72960 EUR
Adresse du siège
23 RUE DE TALLEYRAND 51100 REIMS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAQUIN CLAIRE , LAETITIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
La tronche
Nom, Prénom(s)
MAQUIN OLIVIER , EMMANUEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Crolles
Nom, Prénom(s)
MAQUIN EMMANUEL , ERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
MAQUIN VERONIQUE
Nom d'usage
DAUVIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
ABELE CHRISTINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
MAQUIN MARIE , FRANCE , MARCELLE , MARGUERITE
Nom d'usage
PIETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
HUBERT MARC , ANTOINE , JACQUES , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Paris 09
Nom, Prénom(s)
HUBERT CLEMENT , DANIEL , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1983
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
HUBERT QUENTIN , PATRICK , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1986
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
MAQUIN FRANCOIS , MARIE , JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Montbonnot-Saint-Martin
Nom, Prénom(s)
HUBERT THEOPHILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1992
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
ABELE BENEDICTE , MARIE , ELISABETH
Nom d'usage
SNOW
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
DUBOULOZ ISABELLE , PASCALE , MARIE
Nom d'usage
ABELE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Coupéville
Nom, Prénom(s)
ABELE SWANHILDE , HERMINE , SOLVEIG
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1990
Commune de résidence
Coupéville
Nom, Prénom(s)
ABELE URIELLE , CELINE , NOLWENNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1990
Commune de résidence
Coupéville
Nom, Prénom(s)
ABELE FLORIANNE , MICHAELLE , MANILLA , NADIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Paris 19
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/06/1965
Siret
32518472900011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
location d'appartements
Adresse
23 RUE 23 rue de Talleyrand
51100 , Reims - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9032
Date d'ajout
04/06/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/03/2021
Description
Dissolution à compter du 30/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/11/2020, liquidateur : DAUVIN né(e) MAQUIN Véronique, siège de la liquidation : 23 Rue de Talleyrand 51100 Reims, parution de la publicité légale : L'Union en date du 26/12/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).