Entreprise : LASSERY ENGINEERING SA - SIREN 325 183 820
Identité
Dénomination
LASSERY ENGINEERING SA
SIREN (siège)
325 183 820
Date d'immatriculation au RNE
24/09/1982
Début d’activité
01/08/1982
Date de fin de la personne morale
23/09/2081
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Machines & outillage pr industries
Code APE
4662Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
BEAUREGARD 19100 BRIVE LA GAILLARDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAZAUX CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
COMBES CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1924
Commune de résidence
BRIVE
Nom, Prénom(s)
LABROUSSE MATHIEU
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BRIVE
Nom, Prénom(s)
PEBEYRE J.MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
BRIVE
Nom, Prénom(s)
STIGLIANI ERNEST
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1927
Commune de résidence
BRIVE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1982
Siret
32518382000019
Code APE
4662Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Machines & outillage pr industries
Adresse
BEAUREGARD
19100 , BRIVE LA GAILLARDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
17506
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11084
Date d'ajout
26/07/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Brive prononce en date du 05 05 1996 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 23 11 1990 , désigne juge commissaire P Mielvaque , liquidateur Me Fourtet 2 rue saint Affre 87000 limoges , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).