Entreprise : SARL IMAGE INFORMATIQUE FIB - SIREN 325 048 312
Identité
Dénomination
SARL IMAGE INFORMATIQUE FIB
SIREN (siège)
325 048 312
Date d'immatriculation au RNE
21/03/1984
Date de fin de la personne morale
20/03/2083
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
135000 EUR
Adresse du siège
175 RUE HENRI BESSEMER 13290 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI D'AIX EN PROVENCE . COM
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALLOIS DANIEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
GIGNAC LA NERTHE
Nom, Prénom(s)
LOUIS GHISLAINE
Nom d'usage
GALLOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
AIX EN PROVENCE
Nom, Prénom(s)
MAVRIDORAKIS DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
SAINT ETIENNE
Nom, Prénom(s)
GALLOIS SABINE , GILBERTE , JEANINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
MARSEILLE
Dénomination
ACTIF SA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
SAINT ETIENNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/09/1983
Siret
32504831200038
Code APE
4651Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CREATION ACHAT VENTOLOGICIEL ET MATERIEL MICROINFORMATIQUE ET ACTIVITES ANNEXES
Adresse
175 RUE 175 RUE BESSEMER - ZI COMINDUS
13793 , AIX EN PROVENCE CEDEX 3 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 113
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23353
Date d'ajout
21/07/2021
Description
Radiation d'office du RCS d'Aix-en-Provence le 21/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11562
Date d'ajout
16/04/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
11643
Date d'ajout
19/10/2011
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession PAR JUGEMENT DU 18/10/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE CLOTURE LE PLAN DE CESSION. Date d'effet : 18/10/2011
Numéro d'observation
8963
Date d'ajout
20/09/2007
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par JUGEMENT DU 18/09/2007, Le Tribunal de Commerce désigne la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET - 84 Avenue Gabriel PERI BP 78 84302 CAVAILLON cedex - en remplacement de Maître Bernard de SAINT RAPT Date d'effet : 18/09/2007 Date d'effet : 18/09/2007
Numéro d'observation
588
Date d'ajout
12/01/2006
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 10/01/2006, Monsieur Jean-Pierre KECHISSOGLOU A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE. DATE D'EFFET : 10/01/2006
Numéro d'observation
8192
Date d'ajout
15/09/2004
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 14/09/2004, LE TRIBUNAL ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE IMAGE INFORMATIQUE AU PROFIT DE IP TELECOM 69 RUE THOMAS LEMAITRE 92000 NANTERRE ET NOMME LE Commissaire à l'exécution du plan : Me Bernard de SAINT-RAPT 90, AV. GABRIEL PERI B.P. 78 84302 CAVAILLON. Date d'effet : 14/09/2004
Numéro d'observation
6013
Date d'ajout
22/06/2004
Description
Modification sur les dirigeants ANCIEN ADMINISTRATEUR : M. LOUIS (JOEL) NOUVEL ADMINISTRATEUR : MME GALLOIS SABINE SUR DECISION DE LA POSTE DU 14/06/2004, L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL EST MODIFIEE COMME SUIT : ZI COMINDUS 175, RUE BESSEMER BP 113 13793 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 Date d'effet : 13/12/2003
Numéro d'observation
5542
Date d'ajout
14/06/2004
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 11/06/2004, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE, STATUANT SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS, OUVRE UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (TITRE 2-REGIME SIMPLIFIE), DESIGNE EN QUALITE DE : Juge-commissaire : Monsieur Gilbert ZANOTTI Représentant des créanciers : Me Dominique RAFONI 7, RUE JOSEPH D'ARBAUD BP 690 13095 AIX EN PROVENCE Administrateur : Me Bernard de SAINT-RAPT 90, AV. GABRIEL PERI B.P. 78 84302 CAVAILLON AVEC MISSION D'ASSISTANCE. LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE AU 04/06/2004. Date d'effet : 11/06/2004
Numéro d'observation
5308
Date d'ajout
04/06/2004
Description
Modification d'office DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE LE 04/06/2004. Date d'effet : 04/06/2004
Numéro d'observation
4929
Date d'ajout
25/05/2004
Description
Augmentation du capital CAPITAL PORTE A LA SOMME DE 135 000 EUROS Date d'effet : 28/06/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CETTE SOCIETE A TRANSFERE SON SIEGE DE MARSEILLE 69, RUE DU ROUET 13008 OU ELLE EXERCAIT SON ACTIVITE DEPUIS LE 01.01.82 DEPOT GTC MARSEILLE: N[2068 DU 01.04.82 LES PUBLICATIONS COMMERCIALES DU 17.02.82
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).