Entreprise : ETABLISSEMENTS JEAN DARGAUD - SIREN 325 041 184
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS JEAN DARGAUD
SIREN (siège)
325 041 184
Date d'immatriculation au RNE
28/07/1982
Début d’activité
01/07/1982
Date de fin de la personne morale
27/07/2032
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la métallerie, la menuiserie métallique et aluminium.
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Capital social
76225 EUR
Adresse du siège
276 RTE DE JULIENAS 71000 MACON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SOCIETE LA COMPAGNIE DES COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Noisy-le-Grand
Dénomination
SARMATE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET MICHEL DELOLME
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Chassieu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1982
Siret
32504118400012
Enseigne
MACON STORES
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la métallerie, la menuiserie métallique et aluminium.
Adresse
276 RTE DE JULIENAS
71000 , MACON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/006444
Date d'ajout
30/09/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 15/09/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/000799
Date d'ajout
26/02/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 04/02/2015 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur-judiciaire : SELARL MONTRAVERS Yang-Ting 11 BOULEVARD DE SÉBASTOPOL - 75001 PARIS. Date de cessation des paiements : 20/01/2015
Numéro d'observation
F14/000587
Date d'ajout
14/02/2014
Description
Modification relative aux dirigeants PIGUET Simon Pierre nom d'usage : PIGUET Simon n'est plus directeur général délégué
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 12 juillet 1982 -No 303 - LE COURRIER DE S & L du 08 juillet 1982
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).