Entreprise : CUMA DES VIGNERONS REUNIS - SIREN 325 018 851
Identité
Dénomination
CUMA DES VIGNERONS REUNIS
SIREN (siège)
325 018 851
Date d'immatriculation au RNE
22/07/1982
Début d’activité
15/07/1982
Date de fin de la personne morale
21/07/2120
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation de matériel en commun
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
46528.5 EUR
Adresse du siège
23 RTE DE CHAMBORD 41350 HUISSEAU-SUR-COSSON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEAUMET MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Huisseau-sur-Cosson
Nom, Prénom(s)
BOISSONNET JANY , LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Maslives
Nom, Prénom(s)
CADOUX OLIVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Saint-Claude-de-Diray
Nom, Prénom(s)
CELLIER ANDRE , JEAN-CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
MONT PRES CHAMBORD
Nom, Prénom(s)
DESNIOU PATRICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Saint-Claude-de-Diray
Nom, Prénom(s)
DUCROT LAURENT , ROGER , MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Mont-près-Chambord
Nom, Prénom(s)
GENDRIER NICOLAS , RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Saint-Claude-de-Diray
Nom, Prénom(s)
GENTY GUY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Huisseau-sur-Cosson
Nom, Prénom(s)
HUGUET PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Saint-Claude-de-Diray
Nom, Prénom(s)
MORAND FREDERIC , JEAN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
Huisseau-sur-Cosson
Dénomination
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE LA CROIX DE MOREST
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Vineuil
Dénomination
EARL DE L'HOTEL BOUILLE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bracieux
Dénomination
DU CROC DU MERLE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Muides-sur-Loire
Dénomination
ACCOBOURGS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Claude-de-Diray
Dénomination
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LA GRANGE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Huisseau-sur-Cosson
Dénomination
GAEC MORAND
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Vineuil
Dénomination
EARL DU CLOS DES LANDES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Claude-de-Diray
Dénomination
EARL HUGUET PATRICK
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Claude-de-Diray
Dénomination
EARL DE LA GRANGE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Huisseau-sur-Cosson
Dénomination
EARL CROISET PATRICK
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Mont-près-Chambord
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/07/1982
Siret
32501885100015
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Utilisation de matériel en commun
Adresse
23 RTE DE CHAMBORD
41350 , HUISSEAU-SUR-COSSON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2706
Date d'ajout
16/05/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/08/2011 : Partant : CHALUMEAU Gérard Marius, Président Partant : HAHUSSEAU Patrice Louis Eugène, Secrétaire Nouveau : GENTY Guy, Président Nouveau : GAEC GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LA GRANGE représentée par GENTY Guy Gerard Maurice, Administrateur Nouveau : EARL ACCOBOURGS représentée par GENDRIER Nicolas René, Administrateur Nouveau : DESNIOU Patrice, Administrateur Nouveau : GAEC DU CROC DU MERLE représentée par HAHUSSEAU Patrice Louis Eugène, Administrateur Nouveau : BEAUMET Michel, Administrateur Nouveau : EARL EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE LA CROIX DE MOREST représentée par LABBE Christian Guy, Administrateur Nouveau : EARL EARL DE L'HOTEL BOUILLE représentée par BOISSONNET Jany Laurent, Administrateur Nouveau : CADOUX Olivier, Administrateur Nouveau : GAEC GAEC MORAND représentée par MORAND Frédéric, Administrateur Nouveau : HUGUET Patrick, Administrateur Changement de qualité : CELLIER André Jean-Claude, Trésorier devient Administrateur Augmentation de capital à compter du 23/08/2011 Ancien : 38755,5 EUR Nouveau : 46528,5 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).