Entreprise : TERRE CUITE DE LASCHAMPS - SIREN 324 959 352
Identité
Dénomination
TERRE CUITE DE LASCHAMPS
SIREN (siège)
324 959 352
Date d'immatriculation au RNE
16/07/1982
Début d’activité
01/05/1982
Date de fin de la personne morale
15/07/2081
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Fabrication, transformation, négoce de tous produits en céramique, terre cuite , et autres matériaux
Code APE
2331Z - Fabrication de carreaux en céramique
Capital social
202000 EUR
Adresse du siège
LASCHAMPS 63380 LANDOGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LANDOGNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERDIER FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Dénomination
CABINET ANNE BONNICHON ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Vichy
Dénomination
PHI
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1982
Siret
32495935200018
Code APE
2331Z - Fabrication de carreaux en céramique
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication, transformation, négoce de tous produits en céramique, terre cuite , et autres matériaux
Adresse
LASCHAMPS
63380 , LANDOGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LANDOGNE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7288
Date d'ajout
22/08/2014
Description
Ouverture d'une procédure de Liquidation judiciaire Jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 21/08/2014 Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce Fixe au 21/08/2014 la date de cessation des paiements Désigne Monsieur Louis AMEIL en qualité de Juge Commissaire Liquidateur : SELARL SUDRE, représentée par Me Thierry SUDRE - 2, avenue Bergougnan - 63100 CLERMONT FERRAND Autorise la poursuite de l'activité pour une durée de 2 MOIS et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7012
Date d'ajout
08/09/2011
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 09/07/2011
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Riom ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ACQUISITION DU FONDS QUE LA SOCIETE EXPLOITAIT EN LOCATION GERANCE A COMP- TER DU 01/07/88.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).