Entreprise : FIDELITE GRAPHIQUE FG PHOTOGRAVURE - SIREN 324 926 401
Identité
(Entreprise radiée le 20/04/2005)
Dénomination
FIDELITE GRAPHIQUE FG PHOTOGRAVURE
Sigle
FG PHOTOGRAVURE
SIREN (siège)
324 926 401
Date d'immatriculation au RNE
09/09/1997
Fermeture de l'établissement - 32492640100039
- Date d'effet de la fermeture : 28/02/2005
Date de fin de la personne morale
08/09/2081
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
450000 EUR
Adresse du siège
125 RUE DE TOURCOING 59100 ROUBAIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERY JEAN-PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1944
Commune de résidence
Lambersart
Nom, Prénom(s)
ERNOULT ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
La Madeleine
Nom, Prénom(s)
GAUDEMER JACQUELINE , LOUISETTE
Nom d'usage
FERY
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Lambersart
Nom, Prénom(s)
POIVRE STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Dénomination
FERY ARTS GRAPHIQUES S.A.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Roubaix
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2005
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1997
Siret
32492640100039
Code APE
222G
Origine du fonds
Autre
Activité principale
PHOTOGRAVURE NOIR ET BLANC ET COULEUR; IMPRESSION SOUS TOUTES SES FORMES, TOUS TRAVAUX D IMPRIMERIE DE MAQUETTE, TRAVAUX DE PHOTOCOMPOSITION, PHOTOGRAVURE D EDITION, OPERATIONS MULTIMEDIA TRAVAUX DE FACONNAGE
Adresse
125 RUE 125 rue de Tourcoing
59100 , Roubaix - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
20/04/2005
Description
Radiation : Fusion / Absorption.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/09/1997
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 1/06/1997 SON SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL ETABLISSEM ENT DU 11 AVENUE LEON BLUM 59370 MONS EN BAROEUL R CS LILLE 82B304 ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE LILLE LE 8/07/1982 ET PUBLIE DANS LA GAZETTE DU 26/05/1982 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE ROUBAIX -TOURCOING LE 9/09/1997 PUBLIE DANS LA GAZETTE DU 26/07/1997 RADIATION DU 20/04/2005 : FUSION ABSORP TION PAR LA SA FERY ARTS GRAPHIQUES 125 RUE DE TOU RCOING 59100 ROUBAIX RCS 381.829.860 EN DATE DU 28 /02/05
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 28/02/2005. - Sort du fonds: Apport fusion.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).