Entreprise : GAEC DU FESTRE - SIREN 324 893 155
Identité
Dénomination
GAEC DU FESTRE
SIREN (siège)
324 893 155
Date d'immatriculation au RNE
10/07/1982
Date de fin de la personne morale
09/07/2032
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Qualité
Actif agricole
Capital social
151839.22 EUR
Adresse du siège
LE FESTRE 05250 DEVOLUY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Agnières en Dévoluy
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEMBLAT CLAIRE , LYNE
Nom d'usage
CALAMITA
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
La Cluse
Nom, Prénom(s)
SERRES FABIEN , HENRI
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1987
Commune de résidence
La Cluse
Nom, Prénom(s)
SERRES JEAN-MARC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
AGNIERES EN DEVOLUY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/07/1982
Siret
32489315500014
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de biens agricoles apportés par les associés achetés ou pris à bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres et généralement, toutes activités se rapportant a cet objet.
Adresse
LE FESTRE
05250 , DEVOLUY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Agnières en Dévoluy
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1394
Date d'ajout
07/05/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/05/2010 : Nouveau : SERRES Fabien, Henri, Gérant(e) Changement de qualité : SERRES Jean-Marc, Gérant(e) devient Co-Gérant Changement de qualité : CALAMITA Claire, Lyne, Gérant(e) devient Co-Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3598
Date d'ajout
04/12/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/10/2007 : Partant : SERRES Alain Paul Robert, GÉRANT(E) Nouveau : CALAMITA Claire Lyne, GÉRANT(E)
Numéro d'observation
3489
Date d'ajout
26/11/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/05/1996 : Partant : SERRES Daniel, GÉRANT(E)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).