Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS RECH - SIREN 324 833 797
Identité
(Entreprise radiée le 03/05/2021)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS RECH
Sigle
SCM RECH
SIREN (siège)
324 833 797
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1982
Fermeture de l'établissement - 32483379700024
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2020
Fermeture de l'établissement - 32483379700016
- Date d'effet de la fermeture : 31/08/2008
Date de fin de la personne morale
29/06/2032
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
6097.94 EUR
Adresse du siège
13 RUE DU DOCTEUR JEAN PAYRI 66250 SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RECH JEAN , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Saint-Hippolyte
Nom, Prénom(s)
RECH PAUL , ETIENNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Saint-Hippolyte
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/1982
Siret
32483379700016
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
2 RUE CHANZY
66250 , SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/06/1982
Siret
32483379700024
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise à disposition de tous moyens nécessaires à l'exercice de la profession de dentaire
Adresse
13 RUE 13 Rue Du Docteur Jean Payri
66250 , Saint-Laurent-de-la-Salanque - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/11/2008
Description
Transfert de siège & ets principal dans le ressort : Transfert du siège & de l'établissement principal de 1 rue Chanzy 66250 Saint Laurent de la Salanque à 13 rue du Docteur Jean Payri 66250 Saint Laurent de la Salanque A compter du 1.9.2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).